Ásgeir Ásgeirsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
71 01.10.1951 – 25.01.1952: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: þm. VÍ, U ÁÁ neðri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: þm. VÍ, A ÁÁ neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: þm. VÍ, U ÁÁ neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: þm. VÍ, U ÁÁ neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: þm. VÍ, F ÁÁ neðri deild
Ráðherraembætti:
47 02.11.1933 – 09.12.1933: fjármálaráðherra
02.11.1933 – 09.12.1933: forsætisráðherra
46 15.02.1933 – 03.06.1933: fjármálaráðherra
15.02.1933 – 03.06.1933: forsætisráðherra
45 03.06.1932 – 06.06.1932: fjármálaráðherra
03.06.1932 – 06.06.1932: forsætisráðherra
15.02.1932 – 03.06.1932: fjármálaráðherra
44 20.08.1931 – 24.08.1931: fjármálaráðherra
Formaður nefnda:
69 14.11.1949 – 17.05.1950: neðri deild fjárhagsnefnd
68 11.10.1948 – 18.05.1949: neðri deild fjárhagsnefnd
67 01.10.1947 – 24.03.1948: neðri deild fjárhagsnefnd
66 10.10.1946 – 24.05.1947: neðri deild fjárhagsnefnd
65 22.07.1946 – 09.10.1946: neðri deild fjárhagsnefnd
64 01.10.1945 – 29.04.1946: neðri deild fjárhagsnefnd
63 10.01.1944 – 03.03.1945: neðri deild sjávarútvegsnefnd
62 15.04.1943 – 17.12.1943: neðri deild fjárhagsnefnd
61 14.11.1942 – 14.04.1943: neðri deild fjárhagsnefnd
60 04.08.1942 – 09.09.1942: neðri deild menntamálanefnd
53 15.02.1938 – 12.05.1938: neðri deild menntamálanefnd
52 09.10.1937 – 22.12.1937: neðri deild menntamálanefnd
51 15.02.1937 – 20.04.1937: neðri deild menntamálanefnd
50 15.02.1936 – 09.05.1936: neðri deild menntamálanefnd
48 01.10.1934 – 22.12.1934: neðri deild menntamálanefnd
44 15.07.1931 – 24.08.1931: neðri deild menntamálanefnd
43 14.02.1931 – 14.04.1931: neðri deild menntamálanefnd
42 17.01.1930 – 28.06.1930: neðri deild menntamálanefnd
41 15.02.1929 – 18.05.1929: neðri deild menntamálanefnd
40 19.01.1928 – 18.04.1928: neðri deild menntamálanefnd
39 09.02.1927 – 19.05.1927: neðri deild menntamálanefnd
37 07.02.1925 – 16.05.1925: neðri deild sjávarútvegsnefnd
Forseti Íslands:
88 10.10.1967 – 09.06.1968: f.Ísl.
87 10.10.1966 – 09.10.1967: f.Ísl.
86 10.10.1965 – 05.05.1966: f.Ísl.
85 10.10.1964 – 09.10.1965: f.Ísl.
84 10.10.1963 – 09.10.1964: f.Ísl.
83 10.10.1962 – 09.10.1963: f.Ísl.
82 10.10.1961 – 09.10.1962: f.Ísl.
81 10.10.1960 – 09.10.1961: f.Ísl.
80 10.10.1959 – 09.10.1960: f.Ísl.
Forsetaembætti:
44 15.07.1931 – 19.08.1931: forseti sþ.
43 14.02.1931 – 14.04.1931: forseti sþ.
42 17.01.1930 – 28.06.1930: forseti sþ.
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 1. varaforseti sþ.
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 1. varaforseti sþ.