Birkir Jón Jónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
141 11.09.2012 – 27.04.2013: 2. þm. NA, F BJJ
140 07.05.2012 – 10.09.2012: 2. þm. NA, F BJJ
16.04.2012 – 07.05.2012: 2. þm. NA, F BJJ með varamann
01.10.2011 – 16.04.2012: 2. þm. NA, F BJJ
139 15.06.2011 – 30.09.2011: 2. þm. NA, F BJJ
09.06.2011 – 16.06.2011: 2. þm. NA, F BJJ með varamann
01.10.2010 – 09.06.2011: 2. þm. NA, F BJJ
138 01.10.2009 – 30.09.2010: 2. þm. NA, F BJJ
137 25.04.2009 – 30.09.2009: 2. þm. NA, F BJJ
136 01.10.2008 – 25.04.2009: 6. þm. NA, F BJJ
135 01.10.2007 – 30.09.2008: 6. þm. NA, F BJJ
134 24.05.2007 – 30.09.2007: 6. þm. NA, F BJJ
12.05.2007 – 24.05.2007: 6. þm. NA, F BJJ*
133 01.03.2007 – 11.05.2007: 9. þm. NA, F BJJ*
15.02.2007 – 01.03.2007: 9. þm. NA, F BJJ* með varamann
01.10.2006 – 15.02.2007: 9. þm. NA, F BJJ*
132 24.10.2005 – 30.09.2006: 9. þm. NA, F BJJ*
01.10.2005 – 10.10.2005: 9. þm. NA, F BJJ*
131 01.10.2004 – 30.09.2005: 9. þm. NA, F BJJ*
130 01.10.2003 – 01.10.2004: 9. þm. NA, F BJJ*
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 9. þm. NA, F BJJ*
Formaður nefnda:
133 05.10.2006 – 11.05.2007: fjárlaganefnd
132 11.09.2006 – 30.09.2006: fjárlaganefnd
10.10.2005 – 30.09.2006: iðnaðarnefnd
131 01.10.2004 – 30.09.2005: iðnaðarnefnd