Gísli Sveinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
66 10.10.1946 – 24.05.1947: þm. VS, S GSv neðri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: þm. VS, S GSv neðri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: 10. þm. LA, S GSv neðri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 10. þm. LA, S GSv neðri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: 10. þm. LA, S GSv neðri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 10. þm. LA, S GSv neðri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 8. þm. LA, S GSv neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: þm. VS, S GSv neðri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: þm. VS, S GSv neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: þm. VS, S GSv neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: þm. VS, S GSv neðri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: þm. VS, S GSv neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: þm. VS, S GSv neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: þm. VS, S GSv neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: þm. VS, S GSv neðri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: þm. VS, S GSv neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: þm. VS, S GSv neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: þm. VS, S GSv neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: þm. VS, S GSv neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: þm. VS, S GSv neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: þm. VS, Ut GSv neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: þm. VS, Ut GSv neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: þm. VS, Sl GSv neðri deild
30 02.09.1918 – 10.09.1918: þm. VS, Sl GSv neðri deild
29 10.02.1918 – 18.07.1918: þm. VS, Sl GSv neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: þm. VS, Sl GSv neðri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: þm. VS, Sl GSv neðri deild
Formaður nefnda:
66 10.10.1946 – 24.05.1947: neðri deild samgöngumálanefnd
64 01.10.1945 – 29.04.1946: neðri deild samgöngumálanefnd
63 10.01.1944 – 03.03.1945: neðri deild samvsg.
10.01.1944 – 03.03.1945: neðri deild samgöngumálanefnd
10.01.1944 – 03.03.1945: sþ. sérnefnd
62 15.04.1943 – 17.12.1943: neðri deild samgöngunefnd
61 14.11.1942 – 14.04.1943: neðri deild samgöngunefnd
14.11.1942 – 14.04.1943: sþ. allsherjarnefnd
60 04.08.1942 – 09.09.1942: neðri deild samgöngunefnd
04.08.1942 – 09.09.1942: neðri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
59 16.02.1942 – 05.07.1942: neðri deild samgöngunefnd
16.02.1942 – 05.07.1942: neðri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
58 13.10.1941 – 21.11.1941: neðri deild samgöngunefnd
13.10.1941 – 21.11.1941: sþ. kjörbréfanefnd
56 15.02.1941 – 17.06.1941: neðri deild samgöngunefnd
15.02.1941 – 17.06.1941: sþ. kjörbréfanefnd
55 15.02.1940 – 24.04.1940: sþ. kjörbréfanefnd
15.02.1940 – 24.04.1940: neðri deild samgöngunefnd
32 05.02.1920 – 01.03.1920: neðri deild menntamálanefnd
27 11.12.1916 – 13.01.1917: neðri deild menntamálanefnd
Forsetaembætti:
63 10.01.1944 – 03.03.1945: forseti sþ.
62 15.04.1943 – 17.12.1943: forseti sþ.
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 1. varaforseti sþ.
60 04.08.1942 – 09.09.1942: forseti sþ.
59 16.02.1942 – 05.07.1942: forseti sþ.
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 1. varaforseti Nd. neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 1. varaforseti Nd. neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 1. varaforseti Nd. neðri deild
55 15.02.1940 – 24.07.1940: 1. varaforseti Nd. neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 1. varaforseti Nd. neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 1. varaforseti Nd. neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 1. varaforseti Nd. neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: skrifari Nd. neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: skrifari Nd. neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: skrifari Nd. neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: skrifari Nd. neðri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: skrifari Nd. neðri deild
Aldursforseti (lengst þingseta):
66 10.10.1946 – 24.05.1947: aldursf. neðri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: aldursf. neðri deild