Hannes Þorsteinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
22 15.02.1911 – 10.05.1911: 1. þm. Ár, Se HÞorst neðri deild
21 15.02.1909 – 08.05.1909: 1. þm. Ár, Se HÞorst neðri deild
20 01.07.1907 – 14.09.1907: 1. þm. Ár, H HÞorst neðri deild
19 01.07.1905 – 29.08.1905: 1. þm. Ár, H HÞorst neðri deild
18 01.07.1903 – 26.08.1903: 1. þm. Ár, H HÞorst neðri deild
17 26.07.1902 – 25.08.1902: 1. þm. Ár, H HÞorst neðri deild
16 01.07.1901 – 26.08.1901: 1. þm. Ár, H HÞorst neðri deild
Formaður nefnda:
20 01.07.1907 – 14.09.1907: neðri deild nefnd um 20. mál á 20. löggjafarþingi
Forsetaembætti:
22 15.02.1911 – 10.05.1911: forseti Nd. neðri deild
21 15.02.1909 – 08.05.1909: forseti Nd. neðri deild
20 01.07.1907 – 14.09.1907: skrifari Sþ. sþ.