Jón G. Sólnes - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 2. þm. NE, S JGS efri deild
100 06.12.1978 – 23.05.1979: 2. þm. NE, S JGS efri deild
10.10.1978 – 20.11.1978: 2. þm. NE, S JGS efri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 2. þm. NE, S JGS efri deild
98 28.11.1976 – 09.10.1977: 2. þm. NE, S JGS efri deild
11.10.1976 – 14.11.1976: 2. þm. NE, S JGS efri deild
97 10.11.1975 – 10.10.1976: 2. þm. NE, S JGS efri deild
10.10.1975 – 19.10.1975: 2. þm. NE, S JGS efri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 2. þm. NE, S JGS efri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 2. þm. NE, S JGS efri deild
Varaþingmaður:
94 25.03.1974 – 15.04.1974: 5. þm. NE, S JGS neðri deild, aðalmaður: Lárus Jónsson
93 04.12.1972 – 20.12.1972: 2. þm. NE, S JGS efri deild, aðalmaður: Magnús Jónsson