Magnús Pétursson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
35 15.02.1923 – 14.05.1923: þm. St, Se MP neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: þm. St, Ut MP neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: þm. St, Ut MP neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: þm. St, Ut MP neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: þm. St, Se MP neðri deild
30 02.09.1918 – 10.09.1918: þm. St, Se MP neðri deild
29 10.02.1918 – 18.07.1918: þm. St, Se MP neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: þm. St, Se MP neðri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: þm. St, Se MP neðri deild
26 07.07.1915 – 15.09.1915: þm. St, Se MP efri deild
25 01.07.1914 – 13.08.1914: þm. St, Se MP efri deild
Formaður nefnda:
31 01.07.1919 – 27.09.1919: neðri deild lm
29 10.02.1918 – 18.07.1918: neðri deild fullv
10.02.1918 – 18.07.1918: neðri deild menntamálanefnd
28 02.07.1917 – 17.09.1917: neðri deild fullv
26 07.07.1915 – 15.09.1915: efri deild nefnd um 39. mál á 26. löggjafarþingi
07.07.1915 – 15.09.1915: efri deild nefnd um 45. mál á 26. löggjafarþingi
25 01.07.1914 – 13.08.1914: efri deild nefnd um 41. mál á 25. löggjafarþingi
Forsetaembætti:
34 15.02.1922 – 26.04.1922: skrifari Nd. neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: skrifari Nd. neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: skrifari Sþ. sþ.
26 07.07.1915 – 15.09.1915: skrifari Sþ. sþ.