Þorsteinn Pálsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
123 16.11.1998 – 08.05.1999: 1. þm. SL, S ÞorstP*
01.10.1998 – 02.11.1998: 1. þm. SL, S ÞorstP*
122 16.04.1998 – 01.10.1998: 1. þm. SL, S ÞorstP*
20.10.1997 – 16.04.1998: 1. þm. SL, S ÞorstP*
01.10.1997 – 06.10.1997: 1. þm. SL, S ÞorstP*
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 1. þm. SL, S ÞorstP*
120 02.05.1996 – 30.09.1996: 1. þm. SL, S ÞorstP*
02.10.1995 – 17.04.1996: 1. þm. SL, S ÞorstP*
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 1. þm. SL, S ÞorstP*
118 12.12.1994 – 08.04.1995: 1. þm. SL, S ÞorstP*
01.10.1994 – 28.11.1994: 1. þm. SL, S ÞorstP*
117 01.10.1993 – 01.10.1994: 1. þm. SL, S ÞorstP*
116 17.11.1992 – 30.09.1993: 1. þm. SL, S ÞorstP*
17.08.1992 – 02.11.1992: 1. þm. SL, S ÞorstP*
115 27.04.1992 – 17.08.1992: 1. þm. SL, S ÞorstP*
01.10.1991 – 06.04.1992: 1. þm. SL, S ÞorstP*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 1. þm. SL, S ÞorstP efri deild
113 11.02.1991 – 12.05.1991: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
10.10.1990 – 27.01.1991: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
112 12.04.1990 – 09.10.1990: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
21.11.1989 – 29.03.1990: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
10.10.1989 – 05.11.1989: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
111 10.10.1988 – 09.10.1989: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
110 18.03.1988 – 09.10.1988: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
10.10.1987 – 28.02.1988: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
109 10.10.1986 – 09.10.1987: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
108 01.04.1986 – 09.10.1986: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
16.10.1985 – 11.03.1986: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
10.10.1985 – 16.10.1985: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
107 10.10.1984 – 10.10.1985: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
106 23.04.1983 – 09.10.1984: 1. þm. SL, S ÞP neðri deild
Ráðherraembætti:
123 01.10.1998 – 11.05.1999: dómsmálaráðherra
01.10.1998 – 11.05.1999: sjávarútvegsráðherra
122 01.10.1997 – 01.10.1998: dómsmálaráðherra
01.10.1997 – 01.10.1998: sjávarútvegsráðherra
121 01.10.1996 – 01.10.1997: dómsmálaráðherra
01.10.1996 – 01.10.1997: sjávarútvegsráðherra
120 02.10.1995 – 30.09.1996: dómsmálaráðherra
02.10.1995 – 30.09.1996: sjávarútvegsráðherra
119 16.05.1995 – 02.10.1995: dómsmálaráðherra
16.05.1995 – 02.10.1995: sjávarútvegsráðherra
118 01.10.1994 – 23.04.1995: dómsmálaráðherra
01.10.1994 – 23.04.1995: sjávarútvegsráðherra
117 01.10.1993 – 01.10.1994: dómsmálaráðherra
01.10.1993 – 01.10.1994: sjávarútvegsráðherra
116 17.08.1992 – 30.09.1993: dómsmálaráðherra
17.08.1992 – 30.09.1993: sjávarútvegsráðherra
115 01.10.1991 – 17.08.1992: dómsmálaráðherra
01.10.1991 – 17.08.1992: sjávarútvegsráðherra
114 13.05.1991 – 30.09.1991: dómsmálaráðherra efri deild
13.05.1991 – 30.09.1991: sjávarútvegsráðherra
110 10.10.1987 – 09.10.1988: forsætisráðherra neðri deild
109 24.03.1987 – 09.10.1987: iðnaðarráðherra neðri deild
10.10.1986 – 09.10.1987: fjármálaráðherra neðri deild
108 16.10.1985 – 09.10.1986: fjármálaráðherra neðri deild