Daníel Ágústínusson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
91 22.02.1971 – 06.03.1971: 3. þm. VL, F DÁ neðri deild, aðalmaður: Halldór E Sigurðsson
86 21.03.1966 – 10.04.1966: 3. þm. VL, F DÁ neðri deild, aðalmaður: Halldór E Sigurðsson
84 17.02.1964 – 07.03.1964: 1. þm. VL, F DÁ efri deild, aðalmaður: Ásgeir Bjarnason
82 16.03.1962 – 31.03.1962: 3. þm. VL, F DÁ neðri deild, aðalmaður: Halldór E Sigurðsson
81 15.02.1961 – 14.03.1961: 1. þm. VL, F DÁ efri deild, aðalmaður: Ásgeir Bjarnason
80 25.04.1960 – 12.05.1960: 3. þm. VL, F DÁ neðri deild, aðalmaður: Halldór E Sigurðsson