Eyjólfur Sigurðsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
98 15.11.1976 – 04.12.1976: 9. þm. RV, A EyS neðri deild, aðalmaður: Gylfi Þ Gíslason
96 03.12.1974 – 21.12.1974: 9. þm. RV, A EyS neðri deild, aðalmaður: Gylfi Þ Gíslason
95 02.09.1974 – 05.09.1974: 9. þm. RV, A EyS neðri deild, aðalmaður: Gylfi Þ Gíslason