Guðmundur G. Þórarinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
113 10.10.1990 – 12.05.1991: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
112 06.02.1990 – 09.10.1990: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
10.10.1989 – 21.01.1990: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
111 19.05.1989 – 09.10.1989: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
22.02.1989 – 04.05.1989: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
15.11.1988 – 06.02.1989: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
10.10.1988 – 24.10.1988: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
110 08.12.1987 – 09.10.1988: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
10.10.1987 – 22.11.1987: 10. þm. RV, F GGÞ neðri deild
105 19.12.1982 – 22.04.1983: 12. þm. RV, F GGÞ neðri deild
11.10.1982 – 13.12.1982: 12. þm. RV, F GGÞ neðri deild
104 07.05.1982 – 10.10.1982: 12. þm. RV, F GGÞ neðri deild
10.10.1981 – 21.04.1982: 12. þm. RV, F GGÞ neðri deild
103 23.11.1980 – 10.10.1981: 12. þm. RV, F GGÞ neðri deild
10.10.1980 – 10.11.1980: 12. þm. RV, F GGÞ neðri deild
102 12.12.1979 – 10.10.1980: 12. þm. RV, F GGÞ neðri deild
Varaþingmaður:
97 17.11.1975 – 09.12.1975: 4. þm. SL, F GGÞ efri deild, aðalmaður: Jón Helgason
96 14.04.1975 – 11.05.1975: 2. þm. SL, F GGÞ neðri deild, aðalmaður: Þórarinn Sigurjónsson