Guðrún Hallgrímsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
104 20.01.1982 – 03.05.1982: 7. þm. RV, Ab GHall neðri deild, aðalmaður: Guðmundur J. Guðmundsson
103 02.12.1980 – 19.12.1980: 7. þm. RV, Ab GHall neðri deild, aðalmaður: Guðmundur J. Guðmundsson
102 03.05.1980 – 16.05.1980: 2. þm. RV, Ab GHall neðri deild, aðalmaður: Svavar Gestsson
17.04.1980 – 02.05.1980: 11. þm. RV, Ab GHall efri deild, aðalmaður: Ólafur Ragnar Grímsson