Ingi Tryggvason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 6. þm. NE, F IT efri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 6. þm. NE, F IT efri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 6. þm. NE, F IT efri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 6. þm. NE, F IT efri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 6. þm. NE, F IT efri deild
Varaþingmaður:
94 02.05.1974 – 08.05.1974: 1. þm. NE, F IT neðri deild, aðalmaður: Ingvar Gíslason
07.11.1973 – 19.11.1973: 4. þm. NE, F IT neðri deild, aðalmaður: Jónas Jónsson
93 25.01.1973 – 06.02.1973: 1. þm. NE, F IT neðri deild, aðalmaður: Gísli Guðmundsson
92 06.03.1972 – 21.03.1972: 1. þm. NE, F IT neðri deild, aðalmaður: Gísli Guðmundsson
Formaður nefnda:
99 10.10.1977 – 06.05.1978: efri deild allsherjarnefnd
98 11.10.1976 – 04.05.1977: efri deild allsherjarnefnd
97 10.10.1975 – 19.05.1976: efri deild allsherjarnefnd
96 29.10.1974 – 16.05.1975: efri deild allsherjarnefnd
95 18.07.1974 – 05.10.1974: efri deild allsherjarnefnd
Forsetaembætti:
99 10.10.1977 – 09.10.1978: skrifari Ed. efri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: skrifari Ed. efri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: skrifari Ed. efri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: skrifari Ed. efri deild
95 18.07.1974 – 28.10.1974: skrifari Ed. efri deild