Jón Ólafsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 1. þm. Ra, S JÓl neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: 3. þm. Rv, S JÓl neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: 3. þm. Rv, S JÓl neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 3. þm. Rv, S JÓl neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 3. þm. Rv, Í JÓl neðri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: 3. þm. Rv, Í JÓl neðri deild
Forsetaembætti:
41 15.02.1929 – 18.05.1929: skrifari Sþ. sþ.
40 19.01.1928 – 18.04.1928: skrifari Sþ. sþ.