María E. Ingvadóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
118 07.11.1994 – 28.11.1994: 5. þm. RN, S MI*, aðalmaður: Árni R. Árnason
116 06.01.1993 – 10.02.1993: 1. þm. RN, S MI*, aðalmaður: Ólafur G. Einarsson
115 03.03.1992 – 17.03.1992: 1. þm. RN, S MI*, aðalmaður: Ólafur G. Einarsson
08.10.1991 – 21.10.1991: 1. þm. RN, S MI*, aðalmaður: Ólafur G. Einarsson
110 26.10.1987 – 16.11.1987: 2. þm. RV, S MI neðri deild, aðalmaður: Birgir Ísleifur Gunnarsson