Pétur Ottesen - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
78 10.10.1958 – 15.05.1959: þm. Bo, S PO neðri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: þm. Bo, S PO neðri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: þm. Bo, S PO neðri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: þm. Bo, S PO neðri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: þm. Bo, S PO neðri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: þm. Bo, S PO neðri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: þm. Bo, S PO neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: þm. Bo, S PO neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: þm. Bo, S PO neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: þm. Bo, S PO neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: þm. Bo, S PO neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: þm. Bo, S PO neðri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: þm. Bo, S PO neðri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: þm. Bo, S PO neðri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: þm. Bo, S PO neðri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: þm. Bo, S PO neðri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: þm. Bo, S PO neðri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: þm. Bo, S PO neðri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: þm. Bo, S PO neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: þm. Bo, S PO neðri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: þm. Bo, S PO neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: þm. Bo, S PO neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: þm. Bo, S PO neðri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: þm. Bo, S PO neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: þm. Bo, S PO neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: þm. Bo, S PO neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: þm. Bo, S PO neðri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: þm. Bo, S PO neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: þm. Bo, S PO neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: þm. Bo, S PO neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: þm. Bo, S PO neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: þm. Bo, S PO neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: þm. Bo, S PO neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: þm. Bo, S PO neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: þm. Bo, S PO neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. Bo, S PO neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. Bo, S PO neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. Bo, S PO neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. Bo, Í PO neðri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: þm. Bo, Í PO neðri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: þm. Bo, Í PO neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: þm. Bo, Í PO neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: þm. Bo, Bo PO neðri deild
35 15.02.1923 – 14.05.1923: þm. Bo, Sp PO neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: þm. Bo, U PO neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: þm. Bo, Se PO neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: þm. Bo, Se PO neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: þm. Bo, Se PO neðri deild
30 02.09.1918 – 10.09.1918: þm. Bo, Se PO neðri deild
29 10.02.1918 – 18.07.1918: þm. Bo, Se PO neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: þm. Bo, Se PO neðri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: þm. Bo, Se PO neðri deild
Formaður nefnda:
75 08.10.1955 – 29.03.1956: sþ. fl
74 09.10.1954 – 12.05.1955: sþ. fl
73 01.10.1953 – 15.04.1954: sþ. fl
72 01.10.1952 – 07.02.1953: neðri deild sjávarútvegsnefnd
71 01.10.1951 – 25.01.1952: neðri deild laus1
01.10.1951 – 25.01.1952: neðri deild sjávarútvegsnefnd
70 10.10.1950 – 07.03.1951: neðri deild sjávarútvegsnefnd
63 10.01.1944 – 03.03.1945: sþ. fjárveitinganefnd
62 15.04.1943 – 17.12.1943: sþ. fl
60 04.08.1942 – 09.09.1942: sþ. fl
59 16.02.1942 – 05.07.1942: sþ. fl
58 13.10.1941 – 21.11.1941: sþ. fl
56 15.02.1941 – 17.06.1941: sþ. fl
55 15.02.1940 – 24.04.1940: sþ. fl
Forsetaembætti:
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 1. varaforseti sþ.
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 1. varaforseti sþ.
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 1. varaforseti sþ.
55 15.02.1940 – 24.07.1940: 1. varaforseti sþ.
54 22.04.1939 – 05.01.1940: 1. varaforseti Sþ. sþ.
38 06.02.1926 – 15.05.1926: 1. varaforseti Nd. neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: 2. varaforseti Nd. neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: 2. varaforseti Nd. neðri deild