Rannveig Þorsteinsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 8. þm. Rv, F RÞ efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 8. þm. Rv, F RÞ efri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 8. þm. Rv, F RÞ efri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 8. þm. Rv, F RÞ efri deild
Formaður nefnda:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: efri deild allsherjarnefnd
01.10.1952 – 07.02.1953: efri deild ht
01.10.1952 – 07.02.1953: sþ. þingfarakaupsnefnd
71 01.10.1951 – 25.01.1952: efri deild allsherjarnefnd
01.10.1951 – 25.01.1952: efri deild ht
01.10.1951 – 25.01.1952: sþ. þingfarakaupsnefnd
70 10.10.1950 – 07.03.1951: efri deild allsherjarnefnd
10.10.1950 – 07.03.1951: efri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd
10.10.1950 – 07.03.1951: sþ. þingfarakaupsnefnd
69 14.11.1949 – 17.05.1950: efri deild menntamálanefnd
Forsetaembætti:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 2. varaforseti Sþ. sþ.
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 2. varaforseti Sþ. sþ.
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 2. varaforseti Sþ. sþ.
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 1. varaforseti Ed. efri deild