Sigurjón Á. Ólafsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 1. þm. LA, A SÁÓ efri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: 1. þm. LA, A SÁÓ efri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: 1. þm. LA, A SÁÓ efri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: 1. þm. LA, A SÁÓ efri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 9. þm. LA, A SÁÓ efri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 2. þm. LA, A SÁÓ efri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 2. þm. LA, A SÁÓ efri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 2. þm. LA, A SÁÓ efri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 2. þm. LA, A SÁÓ efri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: 2. þm. LA, A SÁÓ efri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 2. þm. LA, A SÁÓ efri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 3. þm. LA, A SÁÓ efri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 3. þm. LA, A SÁÓ efri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 4. þm. Rv, A SÁÓ efri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 4. þm. Rv, A SÁÓ efri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 4. þm. Rv, A SÁÓ efri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 4. þm. Rv, A SÁÓ efri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: 4. þm. Rv, A SÁÓ neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: 4. þm. Rv, A SÁÓ neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 4. þm. Rv, A SÁÓ neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 4. þm. Rv, A SÁÓ neðri deild
Varaþingmaður:
63 17.01.1945 – 03.03.1945: 4. þm. Rv, A SÁÓ neðri deild, aðalmaður: Stefán Jóh. Stefánsson
62 18.12.1943 – 19.12.1943: 4. þm. Rv, A SÁÓ neðri deild, aðalmaður: Stefán Jóh. Stefánsson
Formaður nefnda:
68 11.10.1948 – 18.05.1949: efri deild iðnaðarnefnd
67 01.10.1947 – 24.03.1948: efri deild iðnaðarnefnd
60 04.08.1942 – 09.09.1942: efri deild allsherjarnefnd
04.08.1942 – 09.09.1942: efri deild iðnaðarnefnd
59 16.02.1942 – 05.07.1942: efri deild allsherjarnefnd
58 13.10.1941 – 21.11.1941: efri deild allsherjarnefnd
56 15.02.1941 – 17.06.1941: efri deild allsherjarnefnd
55 15.02.1940 – 24.04.1940: efri deild allsherjarnefnd
54 15.02.1939 – 05.01.1940: efri deild allsherjarnefnd
53 15.02.1938 – 12.05.1938: efri deild allsherjarnefnd
52 09.10.1937 – 22.12.1937: efri deild allsherjarnefnd
51 15.02.1937 – 20.04.1937: efri deild allsherjarnefnd
15.02.1937 – 20.04.1937: efri deild samgöngumálanefnd
50 15.02.1936 – 09.05.1936: efri deild allsherjarnefnd
15.02.1936 – 09.05.1936: efri deild samgöngumálanefnd
49 15.02.1935 – 23.12.1935: efri deild allsherjarnefnd
15.02.1935 – 23.12.1935: efri deild samgöngumálanefnd
15.02.1935 – 23.12.1935: efri deild samvsg.
48 01.10.1934 – 22.12.1934: efri deild allsherjarnefnd
01.10.1934 – 22.12.1934: efri deild samgöngumálanefnd
Forsetaembætti:
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 1. varaforseti Ed. efri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 2. varaforseti Ed. efri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 2. varaforseti Ed. efri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 2. varaforseti Ed. efri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 2. varaforseti Ed. efri deild
55 15.02.1940 – 24.07.1940: 2. varaforseti Ed. efri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 2. varaforseti Ed. efri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 2. varaforseti Ed. efri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 2. varaforseti Ed. efri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 1. varaforseti Ed. efri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 1. varaforseti Ed. efri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 1. varaforseti Ed. efri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 1. varaforseti Ed. efri deild