Sólveig Pétursdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
133 01.10.2006 – 11.05.2007: 5. þm. RS, S SP*
132 01.10.2005 – 30.09.2006: 5. þm. RS, S SP*
131 01.10.2004 – 30.09.2005: 5. þm. RS, S SP*
130 13.05.2004 – 01.10.2004: 5. þm. RS, S SP*
11.11.2003 – 29.04.2004: 5. þm. RS, S SP*
01.10.2003 – 28.10.2003: 5. þm. RS, S SP*
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 5. þm. RS, S SP*
128 01.10.2002 – 10.05.2003: 4. þm. RV, S SP*
127 01.10.2001 – 01.10.2002: 4. þm. RV, S SP*
126 02.10.2000 – 30.09.2001: 4. þm. RV, S SP*
125 01.10.1999 – 02.10.2000: 4. þm. RV, S SP*
124 28.05.1999 – 01.10.1999: 4. þm. RV, S SP*
08.05.1999 – 28.05.1999: 4. þm. RV, S SP*
123 05.01.1999 – 08.05.1999: 4. þm. RV, S SP*
01.10.1998 – 05.01.1999: 5. þm. RV, S SP*
122 01.10.1997 – 01.10.1998: 5. þm. RV, S SP*
121 01.10.1996 – 01.10.1997: 5. þm. RV, S SP*
120 02.10.1995 – 30.09.1996: 5. þm. RV, S SP*
119 08.04.1995 – 02.10.1995: 5. þm. RV, S SP*
118 29.11.1994 – 08.04.1995: 6. þm. RV, S SP*
01.10.1994 – 15.11.1994: 6. þm. RV, S SP*
117 01.10.1993 – 01.10.1994: 6. þm. RV, S SP*
116 17.08.1992 – 30.09.1993: 6. þm. RV, S SP*
115 03.11.1991 – 17.08.1992: 6. þm. RV, S SP*
01.10.1991 – 21.10.1991: 6. þm. RV, S SP*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 6. þm. RV, S SP neðri deild
113 01.02.1991 – 12.05.1991: 17. þm. RV, S SP neðri deild
Varaþingmaður:
112 20.04.1990 – 05.05.1990: 3. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Ragnhildur Helgadóttir
29.03.1990 – 11.04.1990: 17. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Geir H. Haarde
23.01.1990 – 06.02.1990: 3. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Ragnhildur Helgadóttir
111 03.05.1989 – 17.05.1989: 3. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Ragnhildur Helgadóttir
06.03.1989 – 20.03.1989: 3. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Ragnhildur Helgadóttir
06.02.1989 – 20.02.1989: 8. þm. RV, S SP efri deild, aðalmaður: Eyjólfur Konráð Jónsson
07.11.1988 – 28.11.1988: 2. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Birgir Ísleifur Gunnarsson
110 28.04.1988 – 11.05.1988: 3. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Ragnhildur Helgadóttir
14.03.1988 – 24.03.1988: 8. þm. RV, S SP efri deild, aðalmaður: Eyjólfur Konráð Jónsson
07.01.1988 – 14.01.1988: 2. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Birgir Ísleifur Gunnarsson
16.11.1987 – 04.12.1987: 3. þm. RV, S SP neðri deild, aðalmaður: Ragnhildur Helgadóttir
26.10.1987 – 09.11.1987: 14. þm. RV, S SP efri deild, aðalmaður: Guðmundur H. Garðarsson
Ráðherraembætti:
129 10.05.2003 – 23.05.2003: dómsmálaráðherra
128 01.10.2002 – 10.05.2003: dómsmálaráðherra
127 01.10.2001 – 29.09.2002: dómsmálaráðherra
126 02.10.2000 – 30.09.2001: dómsmálaráðherra
125 01.10.1999 – 02.10.2000: dómsmálaráðherra
124 28.05.1999 – 01.10.1999: dómsmálaráðherra
Embætti þingflokks:
123 01.10.1998 – 04.06.1999: varaformaður þingflokks
Formaður nefnda:
131 01.10.2004 – 30.09.2005: Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
01.10.2004 – 30.09.2005: utanríkismálanefnd
130 01.10.2003 – 01.10.2004: Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
01.10.2003 – 01.10.2004: utanríkismálanefnd
129 10.05.2003 – 30.09.2003: utanríkismálanefnd
123 01.10.1998 – 07.05.1999: Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
01.10.1998 – 07.05.1999: allsherjarnefnd
122 01.10.1997 – 01.10.1998: Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
01.10.1997 – 01.10.1998: allsherjarnefnd
121 01.10.1996 – 01.10.1997: Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
01.10.1996 – 01.10.1997: allsherjarnefnd
120 02.10.1995 – 30.09.1996: allsherjarnefnd
02.10.1995 – 30.09.1996: kjörbréfanefnd
119 16.05.1995 – 02.10.1995: allsherjarnefnd
118 01.10.1994 – 08.04.1995: Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
01.10.1994 – 08.04.1995: allsherjarnefnd
117 01.10.1993 – 01.10.1994: Íslandsdeild Norður-Atlantshafsþingsins
01.10.1993 – 01.10.1994: allsherjarnefnd
116 17.08.1992 – 30.09.1993: allsherjarnefnd
115 01.10.1991 – 17.08.1992: allsherjarnefnd
114 16.05.1991 – 30.09.1991: allsherjarnefnd
Forsetaembætti:
133 02.10.2006 – 11.05.2007: forseti
132 01.10.2005 – 30.09.2006: forseti
131 01.10.2004 – 30.09.2005: 3. varaforseti
130 01.10.2003 – 01.10.2004: 3. varaforseti
129 27.05.2003 – 30.09.2003: 3. varaforseti