Þorsteinn Þorsteinsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 11. þm. LA, S ÞÞ efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 11. þm. LA, S ÞÞ efri deild
70 05.12.1950 – 07.03.1951: 11. þm. LA, S ÞÞ efri deild
10.10.1950 – 05.12.1950: 11. þm. LA, S ÞÞ efri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 11. þm. LA, S ÞÞ efri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: þm. Da, S ÞÞ efri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: þm. Da, S ÞÞ efri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: þm. Da, S ÞÞ efri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: þm. Da, S ÞÞ efri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: þm. Da, S ÞÞ efri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: þm. Da, S ÞÞ efri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: þm. Da, S ÞÞ efri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: þm. Da, S ÞÞ efri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: þm. Da, S ÞÞ efri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 5. þm. LA, S ÞÞ efri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 5. þm. LA, S ÞÞ efri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 5. þm. LA, S ÞÞ efri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 5. þm. LA, S ÞÞ efri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: 5. þm. LA, S ÞÞ efri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 5. þm. LA, S ÞÞ efri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 6. þm. LA, S ÞÞ efri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 6. þm. LA, S ÞÞ efri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: þm. Da, S ÞÞ efri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: þm. Da, S ÞÞ efri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: þm. Da, S ÞÞ efri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: þm. Da, S ÞÞ efri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: þm. Da, S ÞÞ neðri deild
Formaður nefnda:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: efri deild menntamálanefnd
01.10.1952 – 07.02.1953: sþ. kjörbréfanefnd
71 01.10.1951 – 25.01.1952: efri deild menntamálanefnd
01.10.1951 – 25.01.1952: sþ. kjörbréfanefnd
70 10.10.1950 – 07.03.1951: sþ. kjörbréfanefnd
10.10.1950 – 07.03.1951: efri deild menntamálanefnd
69 14.11.1949 – 17.05.1950: sþ. kjörbréfanefnd
68 11.10.1948 – 18.05.1949: efri deild landbúnaðarnefnd
67 01.10.1947 – 24.03.1948: efri deild landbúnaðarnefnd
66 10.10.1946 – 24.05.1947: efri deild landbúnaðarnefnd
64 01.10.1945 – 29.04.1946: efri deild landbúnaðarnefnd
60 04.08.1942 – 09.09.1942: efri deild landbúnaðarnefnd
59 16.02.1942 – 05.07.1942: efri deild landbúnaðarnefnd
58 13.10.1941 – 21.11.1941: efri deild landbúnaðarnefnd
56 15.02.1941 – 17.06.1941: efri deild landbúnaðarnefnd
55 15.02.1940 – 24.04.1940: efri deild landbúnaðarnefnd
Forsetaembætti:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 1. varaforseti Ed. efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 1. varaforseti Ed. efri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 1. varaforseti Ed. efri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 1. varaforseti Sþ. sþ.
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 1. varaforseti Ed. efri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: 1. varaforseti Ed. efri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: forseti Ed. efri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: 1. varaforseti Ed. efri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: 1. varaforseti Ed. efri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 1. varaforseti Ed. efri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: 1. varaforseti Ed. efri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 1. varaforseti Ed. efri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 2. varaforseti Ed. efri deild
Aldursforseti (lengst þingseta):
72 01.10.1952 – 07.02.1953: aldursf. efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: aldursf. efri deild
69 14.11.1949 – 14.11.1949: aldursf. efri deild