Þuríður Bernódusdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
118 17.11.1994 – 05.12.1994: 2. þm. SL, F ÞBern, aðalmaður: Jón Helgason
117 02.05.1994 – 11.05.1994: 2. þm. SL, F ÞBern, aðalmaður: Jón Helgason
24.02.1994 – 10.03.1994: 2. þm. SL, F ÞBern, aðalmaður: Jón Helgason
116 25.02.1993 – 11.03.1993: 2. þm. SL, F ÞBern, aðalmaður: Jón Helgason
115 24.02.1992 – 16.03.1992: 5. þm. SL, F ÞBern, aðalmaður: Guðni Ágústsson