Ágúst Ólafur Ágústsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
151 01.10.2020 – 24.09.2021: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
150 31.08.2020 – 30.09.2020: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
18.10.2019 – 30.08.2020: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
11.10.2019 – 17.10.2019: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ með varamann
10.09.2019 – 10.10.2019: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
149 01.05.2019 – 09.09.2019: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
10.12.2018 – 30.04.2019: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ með varamenn
22.10.2018 – 09.12.2018: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
15.10.2018 – 21.10.2018: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ með varamann
11.09.2018 – 14.10.2018: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
148 14.12.2017 – 10.09.2018: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
28.10.2017 – 14.12.2017: 3. þm. RS, Sf ÁÓÁ
136 17.04.2009 – 25.04.2009: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ
06.04.2009 – 17.04.2009: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ með varamann
01.02.2009 – 06.04.2009: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ
01.10.2008 – 01.02.2009: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ*
135 25.04.2008 – 30.09.2008: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ*
11.04.2008 – 25.04.2008: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ* með varamann
01.10.2007 – 11.04.2008: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ*
134 24.05.2007 – 30.09.2007: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ*
12.05.2007 – 24.05.2007: 4. þm. RS, Sf ÁÓÁ
133 01.10.2006 – 11.05.2007: 10. þm. RS, Sf ÁÓÁ
132 01.10.2005 – 30.09.2006: 10. þm. RS, Sf ÁÓÁ
131 02.05.2005 – 30.09.2005: 10. þm. RS, Sf ÁÓÁ
08.11.2004 – 14.03.2005: 10. þm. RS, Sf ÁÓÁ
01.10.2004 – 21.10.2004: 10. þm. RS, Sf ÁÓÁ
130 01.10.2003 – 01.10.2004: 10. þm. RS, Sf ÁÓÁ
129 10.05.2003 – 30.09.2003: 10. þm. RS, Sf ÁÓÁ
Formaður nefnda:
136 30.09.2008 – 04.02.2009: viðskiptanefnd
135 01.10.2007 – 31.12.2008: viðskiptanefnd
134 20.06.2007 – 31.12.2007: viðskiptanefnd