Ágúst Þorvaldsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
92 21.03.1972 – 09.10.1972: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
11.10.1971 – 05.03.1972: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
90 23.11.1969 – 04.05.1970: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
10.10.1969 – 26.10.1969: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
89 10.10.1968 – 17.05.1969: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
88 10.10.1967 – 20.04.1968: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
86 03.04.1966 – 05.05.1966: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
08.10.1965 – 20.03.1966: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
85 28.03.1965 – 12.05.1965: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
10.10.1964 – 14.03.1965: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
84 17.03.1964 – 14.05.1964: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
10.10.1963 – 01.03.1964: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
83 03.03.1963 – 20.04.1963: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
10.10.1962 – 05.02.1963: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
82 10.10.1961 – 18.04.1962: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
81 10.10.1960 – 19.03.1961: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
80 21.05.1960 – 03.06.1960: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
20.11.1959 – 27.04.1960: 2. þm. SL, F ÁÞ neðri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: 1. þm. Ár, F ÁÞ neðri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: 1. þm. Ár, F ÁÞ neðri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: 1. þm. Ár, F ÁÞ neðri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: 1. þm. Ár, F ÁÞ neðri deild