Ólafur Þór Gunnarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
151 01.10.2020 – 24.09.2021: 11. þm. SV, Vg ÓGunn*
150 10.09.2019 – 30.09.2020: 11. þm. SV, Vg ÓGunn*
149 13.02.2019 – 09.09.2019: 11. þm. SV, Vg ÓGunn*
06.02.2019 – 12.02.2019: 11. þm. SV, Vg ÓGunn* með varamann
11.09.2018 – 05.02.2019: 11. þm. SV, Vg ÓGunn*
148 19.03.2018 – 10.09.2018: 11. þm. SV, Vg ÓGunn*
12.03.2018 – 18.03.2018: 11. þm. SV, Vg ÓGunn* með varamann
01.03.2018 – 11.03.2018: 11. þm. SV, Vg ÓGunn*
12.02.2018 – 28.02.2018: 11. þm. SV, Vg ÓGunn* með varamann
14.12.2017 – 11.02.2018: 11. þm. SV, Vg ÓGunn*
28.10.2017 – 14.12.2017: 11. þm. SV, Vg ÓGunn
141 04.02.2013 – 27.04.2013: 10. þm. SV, Vg ÓGunn*
24.01.2013 – 04.02.2013: 10. þm. SV, Vg ÓGunn* með varamann
01.01.2013 – 24.01.2013: 10. þm. SV, Vg ÓGunn*
Varaþingmaður:
152 07.06.2022 – 13.06.2022: 4. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Guðmund Inga Guðbrandsson
143 07.04.2014 – 14.04.2014: 8. þm. SV, Vg ÓGunn fyrir Ögmund Jónasson
27.01.2014 – 03.02.2014: 8. þm. SV, Vg ÓGunn fyrir Ögmund Jónasson
17.12.2013 – 22.12.2013: 8. þm. SV, Vg ÓGunn fyrir Ögmund Jónasson
140 06.06.2012 – 20.06.2012: 3. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Guðfríði Lilju Grétarsdóttur
28.03.2012 – 31.03.2012: 10. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Ögmund Jónasson
27.03.2012 – 28.03.2012: 10. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Ögmund Jónasson
17.11.2011 – 30.11.2011: 10. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Ögmund Jónasson
17.10.2011 – 31.10.2011: 3. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Guðfríði Lilju Grétarsdóttur
139 01.10.2010 – 08.04.2011: 3. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Guðfríði Lilju Grétarsdóttur
138 02.09.2010 – 21.09.2010: 3. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Guðfríði Lilju Grétarsdóttur
17.08.2010 – 02.09.2010: 3. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Guðfríði Lilju Grétarsdóttur
20.04.2010 – 14.05.2010: 10. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Ögmund Jónasson
10.11.2009 – 14.12.2009: 3. þm. SV, Vg ÓGunn* fyrir Guðfríði Lilju Grétarsdóttur
Formaður nefnda:
151 27.01.2021 – 24.09.2021: Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins
141 16.01.2013 – 26.04.2013: umhverfis- og samgöngunefnd