Þór Saari - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
141 11.02.2013 – 27.04.2013: 9. þm. SV, Hr ÞSa
23.01.2013 – 11.02.2013: 9. þm. SV, Hr ÞSa með varamann
11.09.2012 – 23.01.2013: 9. þm. SV, Hr ÞSa
140 31.03.2012 – 10.09.2012: 9. þm. SV, Hr ÞSa
27.03.2012 – 31.03.2012: 9. þm. SV, Hr ÞSa með varamann
01.10.2011 – 27.03.2012: 9. þm. SV, Hr ÞSa
139 01.10.2010 – 30.09.2011: 9. þm. SV, Hr ÞSa
138 01.10.2009 – 30.09.2010: 9. þm. SV, Hr ÞSa
137 06.07.2009 – 30.09.2009: 9. þm. SV, Bhr ÞSa
22.06.2009 – 06.07.2009: 9. þm. SV, Bhr ÞSa með varamann
25.04.2009 – 22.06.2009: 9. þm. SV, Bhr ÞSa
Embætti þingflokks:
140 01.10.2011 – 10.09.2012: formaður þingflokks
139 01.10.2010 – 01.10.2010: varaformaður þingflokks
138 01.10.2009 – 30.09.2010: varaformaður þingflokks
137 19.05.2009 – 30.09.2009: varaformaður þingflokks