Björn Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
113 25.02.1991 – 11.03.1991: 5. þm. VF, A BGísl neðri deild, aðalmaður: Sighvatur Björgvinsson
12.11.1990 – 26.11.1990: 3. þm. VF, A BGísl efri deild, aðalmaður: Karvel Pálmason
112 28.03.1990 – 10.04.1990: 5. þm. VF, A BGísl neðri deild, aðalmaður: Sighvatur Björgvinsson
25.01.1990 – 12.02.1990: 5. þm. VF, A BGísl neðri deild, aðalmaður: Sighvatur Björgvinsson
110 14.04.1988 – 09.05.1988: 3. þm. VF, A BGísl efri deild, aðalmaður: Karvel Pálmason
03.03.1988 – 21.03.1988: 5. þm. VF, A BGísl neðri deild, aðalmaður: Sighvatur Björgvinsson