Bjarni Ásgeirsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
70 10.10.1950 – 07.03.1951: þm. Mý, F BÁ neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: þm. Mý, F BÁ neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: þm. Mý, F BÁ neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: þm. Mý, F BÁ neðri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: þm. Mý, F BÁ neðri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: þm. Mý, F BÁ neðri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: þm. Mý, F BÁ neðri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: þm. Mý, F BÁ neðri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: þm. Mý, F BÁ neðri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: þm. Mý, F BÁ neðri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: þm. Mý, F BÁ neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: þm. Mý, F BÁ neðri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: þm. Mý, F BÁ neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: þm. Mý, F BÁ neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: þm. Mý, F BÁ neðri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: þm. Mý, F BÁ neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: þm. Mý, F BÁ neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: þm. Mý, F BÁ neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: þm. Mý, F BÁ neðri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: þm. Mý, F BÁ neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: þm. Mý, F BÁ neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: þm. Mý, F BÁ neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: þm. Mý, F BÁ neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: þm. Mý, F BÁ neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: þm. Mý, F BÁ neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: þm. Mý, F BÁ neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: þm. Mý, F BÁ neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. Mý, F BÁ neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. Mý, F BÁ neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. Mý, F BÁ neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. Mý, F BÁ neðri deild
Ráðherraembætti:
69 14.11.1949 – 05.12.1949: landbúnaðarráðherra
68 11.10.1948 – 18.05.1949: landbúnaðarráðherra
67 01.10.1947 – 24.03.1948: landbúnaðarráðherra
66 04.02.1947 – 24.05.1947: landbúnaðarráðherra
Formaður nefnda:
70 10.10.1950 – 07.03.1951: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.10.1950 – 07.03.1951: sþ. utanríkismálanefnd
63 10.01.1944 – 03.03.1945: neðri deild landbúnaðarnefnd
10.01.1944 – 03.03.1945: sþ. utanríkismálanefnd
62 15.04.1943 – 17.12.1943: neðri deild landbúnaðarnefnd
15.04.1943 – 17.12.1943: sþ. utanríkismálanefnd
61 14.11.1942 – 14.04.1943: neðri deild landbúnaðarnefnd
14.11.1942 – 14.04.1943: sþ. utanríkismálanefnd
59 16.02.1942 – 05.07.1942: neðri deild landbúnaðarnefnd
58 13.10.1941 – 21.11.1941: neðri deild landbúnaðarnefnd
56 15.02.1941 – 17.06.1941: neðri deild landbúnaðarnefnd
55 15.02.1940 – 24.04.1940: neðri deild landbúnaðarnefnd
54 15.02.1939 – 05.01.1940: neðri deild landbúnaðarnefnd
53 15.02.1938 – 12.05.1938: neðri deild landbúnaðarnefnd
52 09.10.1937 – 22.12.1937: neðri deild landbúnaðarnefnd
51 15.02.1937 – 20.04.1937: neðri deild landbúnaðarnefnd
15.02.1937 – 20.04.1937: sþ. utanríkismálanefnd
50 15.02.1936 – 09.05.1936: neðri deild landbúnaðarnefnd
15.02.1936 – 09.05.1936: sþ. utanríkismálanefnd
49 15.02.1935 – 23.12.1935: neðri deild landbúnaðarnefnd
15.02.1935 – 23.12.1935: sþ. utanríkismálanefnd
48 01.10.1934 – 22.12.1934: neðri deild landbúnaðarnefnd
01.10.1934 – 22.12.1934: sþ. utanríkismálanefnd
47 02.11.1933 – 09.12.1933: neðri deild iðnaðarnefnd
02.11.1933 – 09.12.1933: neðri deild landbúnaðarnefnd
02.11.1933 – 09.12.1933: sþ. utanríkismálanefnd
46 15.02.1933 – 03.06.1933: neðri deild landbúnaðarnefnd
45 15.02.1932 – 06.06.1932: neðri deild landbúnaðarnefnd
15.02.1932 – 06.06.1932: sþ. utanríkismálanefnd
44 15.07.1931 – 24.08.1931: sþ. utanríkismálanefnd
Forsetaembætti:
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 2. varaforseti Sþ. sþ.
62 15.04.1943 – 17.12.1943: 2. varaforseti Sþ. sþ.
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 1. varaforseti sþ.
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 2. varaforseti sþ.
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 2. varaforseti sþ.
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 2. varaforseti sþ.
55 15.02.1940 – 24.07.1940: 2. varaforseti sþ.
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 2. varaforseti sþ.
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 2. varaforseti sþ.
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 2. varaforseti Sþ. sþ.
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 1. varaforseti Sþ. sþ.
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 1. varaforseti Sþ. sþ.
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 1. varaforseti Sþ. sþ.
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 1. varaforseti Sþ. sþ.