Einar Arnórsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 2. þm. Rv, S EA neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 2. þm. Rv, S EA neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: 2. þm. Ár, Sl EA neðri deild
30 02.09.1918 – 10.09.1918: 2. þm. Ár, Sl EA neðri deild
29 10.02.1918 – 18.07.1918: 2. þm. Ár, Sl EA neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: 2. þm. Ár, Sl EA neðri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: 2. þm. Ár, Sl EA neðri deild
26 07.07.1915 – 15.09.1915: 2. þm. Ár, Sl EA neðri deild
25 01.07.1914 – 13.08.1914: 2. þm. Ár, Se EA neðri deild
Ráðherraembætti:
63 10.01.1944 – 21.09.1944: dómsmálaráðherra
10.01.1944 – 21.09.1944: menntamálaráðherra
62 15.04.1943 – 17.12.1943: dómsmálaráðherra
15.04.1943 – 17.12.1943: menntamálaráðherra
61 16.12.1942 – 15.04.1943: dómsmálaráðherra
16.12.1942 – 15.04.1943: menntamálaráðherra
27 11.12.1916 – 03.01.1917: forsætisráðherra
26 07.07.1915 – 15.09.1915: forsætisráðherra
Formaður nefnda:
31 01.07.1919 – 27.09.1919: neðri deild allsherjarnefnd
01.07.1919 – 27.09.1919: neðri deild menntamálanefnd
01.07.1919 – 27.09.1919: neðri deild sérnefnd um stjórnarskrármál
29 10.02.1918 – 18.07.1918: neðri deild allsherjarnefnd
28 02.07.1917 – 17.09.1917: neðri deild allsherjarnefnd
02.07.1917 – 17.09.1917: neðri deild bjargn
25 01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 13. mál á 25. löggjafarþingi
01.07.1914 – 13.08.1914: neðri deild nefnd um 27. mál á 25. löggjafarþingi