Elín R. Líndal - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
123 06.03.1999 – 25.03.1999: 1. þm. NV, F EL*, aðalmaður: Páll Pétursson
118 31.10.1994 – 15.11.1994: 4. þm. NV, F EL, aðalmaður: Stefán Guðmundsson
117 15.12.1993 – 07.01.1994: 1. þm. NV, F EL, aðalmaður: Páll Pétursson
116 02.11.1992 – 16.11.1992: 1. þm. NV, F EL, aðalmaður: Páll Pétursson
115 03.03.1992 – 18.03.1992: 1. þm. NV, F EL, aðalmaður: Páll Pétursson
05.12.1991 – 19.12.1991: 1. þm. NV, F EL, aðalmaður: Páll Pétursson
112 22.01.1990 – 05.02.1990: 3. þm. NV, F EL efri deild, aðalmaður: Stefán Guðmundsson
110 01.02.1988 – 15.02.1988: 3. þm. NV, F EL efri deild, aðalmaður: Stefán Guðmundsson