Elsa Lára Arnardóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
147 12.09.2017 – 27.10.2017: 6. þm. NV, F ELA
146 29.10.2016 – 11.09.2017: 6. þm. NV, F ELA
145 08.09.2015 – 28.10.2016: 6. þm. NV, F ELA*
144 09.09.2014 – 07.09.2015: 6. þm. NV, F ELA*
143 01.10.2013 – 08.09.2014: 6. þm. NV, F ELA*
142 27.04.2013 – 30.09.2013: 6. þm. NV, F ELA*
Varaþingmaður:
153 10.10.2022 – 20.10.2022: 3. þm. NV, F ELA* fyrir Lilju Rannveigu Sigurgeirsdóttur
Formaður nefnda:
145 08.09.2015 – 28.10.2016: Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu
144 09.09.2014 – 07.09.2015: Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu
143 30.09.2013 – 08.09.2014: Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu
142 06.06.2013 – 30.09.2013: Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu