Geir Hallgrímsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild
104 22.11.1981 – 10.10.1982: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild
10.10.1981 – 09.11.1981: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild
103 11.11.1980 – 21.06.1981: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild
10.10.1980 – 28.10.1980: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild
102 27.04.1980 – 10.10.1980: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild
12.12.1979 – 09.04.1980: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 4. þm. RV, S GeirH neðri deild
100 13.02.1979 – 23.05.1979: 4. þm. RV, S GH neðri deild
10.10.1978 – 24.01.1979: 4. þm. RV, S GH neðri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 1. þm. RV, S GH efri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 1. þm. RV, S Gh efri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 1. þm. RV, S GH efri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 1. þm. RV, S GH efri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 1. þm. RV, S GH efri deild
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 2. þm. RV, S GH efri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 2. þm. RV, S GH efri deild
92 03.05.1972 – 09.10.1972: 2. þm. RV, S GH efri deild
11.10.1971 – 18.04.1972: 2. þm. RV, S GH efri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 12. þm. RV, S GeirH neðri deild
Varaþingmaður:
107 02.05.1985 – 20.05.1985: 12. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Pétur Sigurðsson
18.03.1985 – 01.04.1985: 12. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Pétur Sigurðsson
19.11.1984 – 03.12.1984: 2. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Friðrik Sophusson
106 27.03.1984 – 09.10.1984: 6. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Birgir Ísleifur Gunnarsson
21.12.1983 – 12.03.1984: 6. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Birgir Ísleifur Gunnarsson
10.10.1983 – 05.12.1983: 6. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Birgir Ísleifur Gunnarsson
90 21.10.1969 – 04.11.1969: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Bjarni Benediktsson
89 20.02.1969 – 10.03.1969: 5. þm. RV, S GHall neðri deild, aðalmaður: Jóhann Hafstein
16.12.1968 – 20.12.1968: 1. þm. RV, S GHall neðri deild, aðalmaður: Bjarni Benediktsson
88 08.04.1968 – 19.04.1968: 5. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Jóhann Hafstein
14.02.1968 – 26.02.1968: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Bjarni Benediktsson
07.11.1967 – 19.12.1967: 12. þm. RV, S GeirH efri deild, aðalmaður: Ólafur Björnsson
11.10.1967 – 30.10.1967: 2. þm. RV, S GeirH efri deild, aðalmaður: Auður Auðuns
87 11.10.1966 – 22.10.1966: 4. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Jóhann Hafstein
86 01.11.1965 – 13.11.1965: 2. þm. RV, S GeirH efri deild, aðalmaður: Auður Auðuns
13.10.1965 – 20.10.1965: 7. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Pétur Sigurðsson
81 14.11.1960 – 26.11.1960: 5. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Jóhann Hafstein
80 16.03.1960 – 11.05.1960: 1. þm. RV, S GeirH neðri deild, aðalmaður: Bjarni Benediktsson
Ráðherraembætti:
108 10.10.1985 – 24.01.1986: utanríkisráðherra neðri deild
107 10.10.1984 – 10.10.1985: utanríkisráðherra neðri deild
106 10.10.1983 – 09.10.1984: utanríkisráðherra neðri deild
99 10.10.1977 – 09.10.1978: forsætisráðherra efri deild
10.10.1977 – 09.10.1978: ráðherra Hagstofu Íslands efri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: forsætisráðherra efri deild
11.10.1976 – 09.10.1977: ráðherra Hagstofu Íslands efri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: forsætisráðherra efri deild
10.10.1975 – 10.10.1976: ráðherra Hagstofu Íslands efri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: forsætisráðherra efri deild
29.10.1974 – 09.10.1975: ráðherra Hagstofu Íslands efri deild
Formaður nefnda:
105 11.10.1982 – 21.06.1983: sþ. utanríkismálanefnd
104 10.10.1981 – 10.10.1982: sþ. utanríkismálanefnd
103 10.10.1980 – 10.10.1981: sþ. utanríkismálanefnd
102 12.12.1979 – 10.10.1980: sþ. utanríkismálanefnd
101 10.10.1979 – 12.12.1979: sþ. utanríkismálanefnd
95 18.07.1974 – 05.10.1974: efri deild fjárhags- og viðskiptanefnd