Gunnar Ólafsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
38 06.02.1926 – 15.05.1926: 5. þm. LA, Se GunnÓ efri deild
22 15.02.1911 – 10.05.1911: þm. VS, Sþ GunnÓ efri deild
21 15.02.1909 – 08.05.1909: þm. VS, Sþ GunnÓ efri deild
Formaður nefnda:
22 15.02.1911 – 10.05.1911: efri deild nefnd um 125. mál á 22. löggjafarþingi
15.02.1911 – 10.05.1911: efri deild nefnd um 93. mál á 22. löggjafarþingi
21 15.02.1909 – 08.05.1909: efri deild nefnd um 41. mál á 21. löggjafarþingi