Ingólfur Bjarnarson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
47 02.11.1933 – 09.12.1933: þm. SÞ, F IngB neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: þm. SÞ, F IngB neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: þm. SÞ, F IngB neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: þm. SÞ, F IngB neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. SÞ, F IngB neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. SÞ, F IngB neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. SÞ, F IngB neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. SÞ, F IngB neðri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: þm. SÞ, F IngB neðri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: þm. SÞ, F IngB neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: þm. SÞ, F IngB neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: þm. SÞ, F IngB neðri deild
35 15.02.1923 – 14.05.1923: þm. SÞ, F IngB neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: þm. SÞ, F IngB neðri deild
Formaður nefnda:
47 02.11.1933 – 09.12.1933: neðri deild fjárveitinganefnd
46 15.02.1933 – 03.06.1933: neðri deild fjárveitinganefnd
45 15.02.1932 – 06.06.1932: neðri deild fjárveitinganefnd
44 15.07.1931 – 24.08.1931: neðri deild fjárveitinganefnd
43 14.02.1931 – 14.04.1931: neðri deild fjárveitinganefnd
42 17.01.1930 – 28.06.1930: neðri deild fjárveitinganefnd
Forsetaembætti:
47 02.11.1933 – 09.12.1933: 1. varaforseti Nd. neðri deild
02.11.1933 – 09.12.1933: skrifari Sþ. sþ.
46 15.02.1933 – 03.06.1933: 1. varaforseti Nd. neðri deild
15.02.1933 – 03.06.1933: skrifari Sþ. sþ.
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 1. varaforseti Nd. neðri deild
15.02.1932 – 06.06.1932: skrifari Sþ. sþ.
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 1. varaforseti Nd. neðri deild
15.07.1931 – 24.08.1931: skrifari Sþ. sþ.
43 14.02.1931 – 14.04.1931: 1. varaforseti Nd. neðri deild
14.02.1931 – 14.04.1931: skrifari Sþ. sþ.
42 17.01.1930 – 28.06.1930: skrifari Sþ. sþ.
41 15.02.1929 – 18.05.1929: skrifari Sþ. sþ.
40 19.01.1928 – 18.04.1928: skrifari Sþ. sþ.
39 09.02.1927 – 19.05.1927: skrifari Sþ. sþ.
38 06.02.1926 – 15.05.1926: skrifari Sþ. sþ.
37 07.02.1925 – 16.05.1925: skrifari Sþ. sþ.
36 15.02.1924 – 07.05.1924: skrifari Sþ. sþ.