Jónas Árnason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 4. þm. VL, Ab JÁ neðri deild
100 24.05.1979 – 23.05.1979: 4. þm. VL, Ab JÁ neðri deild
23.12.1978 – 22.04.1979: 4. þm. VL, Ab JÁ neðri deild
10.10.1978 – 12.11.1978: 4. þm. VL, Ab JÁ neðri deild
99 22.12.1977 – 06.05.1978: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
10.10.1977 – 11.12.1977: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
98 21.12.1976 – 09.10.1977: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
11.10.1976 – 05.12.1976: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
97 20.05.1976 – 10.10.1976: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
10.10.1975 – 02.05.1976: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
96 11.02.1975 – 09.10.1975: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
22.12.1974 – 26.01.1975: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
29.10.1974 – 08.12.1974: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
94 10.05.1974 – 29.06.1974: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
18.12.1973 – 29.04.1974: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
10.10.1973 – 25.11.1973: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
93 21.12.1972 – 09.10.1973: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
10.10.1972 – 26.11.1972: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
92 22.03.1972 – 09.10.1972: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
21.12.1971 – 27.02.1972: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
22.11.1971 – 06.12.1971: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
01.11.1971 – 01.11.1971: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
11.10.1971 – 11.10.1971: 5. þm. VL, Ab JónasÁ neðri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 4. þm. LA, Ab JónasÁ neðri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 4. þm. LA, Ab JónasÁ neðri deild
89 17.05.1969 – 17.05.1969: 4. þm. LA, Ab JónasÁ neðri deild
11.12.1968 – 11.05.1969: 4. þm. LA, Ab JónasÁ neðri deild
10.10.1968 – 02.11.1968: 4. þm. LA, Ab JónasÁ neðri deild
88 10.10.1967 – 20.04.1968: 4. þm. LA, Ab JónasÁ neðri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 10. þm. LA, SaS JÁ neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 10. þm. LA, SaS JÁ neðri deild
70 30.11.1950 – 07.03.1951: 10. þm. LA, SaS JÁ neðri deild
10.10.1950 – 07.11.1950: 10. þm. LA, SaS JÁ neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 10. þm. LA, SaS JÁ neðri deild
Varaþingmaður:
78 02.04.1959 – 15.04.1959: 6. þm. LA, Ab JÁ neðri deild, aðalmaður: Gunnar Jóhannsson
Formaður nefnda:
94 10.10.1973 – 09.05.1974: neðri deild heilbrigðis- og trygginganefnd
92 11.10.1971 – 20.05.1972: neðri deild heilbrigðis- og félagsmálanefnd