Magnús Gíslason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 11. þm. LA, S MG efri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 11. þm. LA, S MG efri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 11. þm. LA, S MG efri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 11. þm. LA, S MG efri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: 11. þm. LA, S MG efri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 11. þm. LA, S MG efri deild
Formaður nefnda:
59 16.02.1942 – 05.07.1942: efri deild fjárhagsnefnd
16.02.1942 – 05.07.1942: efri deild sérnefnd um stjórnarskrármál