Matthías Á. Mathiesen - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
113 06.11.1990 – 12.05.1991: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1990 – 17.10.1990: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
112 10.10.1989 – 09.10.1990: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
111 10.10.1988 – 09.10.1989: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
110 25.03.1988 – 09.10.1988: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
15.12.1987 – 02.03.1988: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1987 – 10.10.1987: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
109 10.10.1986 – 09.10.1987: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
108 24.01.1986 – 09.10.1986: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
16.10.1985 – 24.01.1986: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1985 – 16.10.1985: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
107 20.05.1985 – 10.10.1985: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1984 – 01.05.1985: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
106 23.05.1984 – 09.10.1984: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
12.03.1984 – 13.05.1984: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
23.04.1983 – 22.02.1984: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
104 10.10.1981 – 10.10.1982: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
102 12.12.1979 – 10.10.1980: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
93 10.10.1972 – 09.10.1973: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
92 11.10.1971 – 09.10.1972: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
91 10.10.1970 – 07.04.1971: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
90 03.11.1969 – 04.05.1970: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1969 – 20.10.1969: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
89 06.03.1969 – 17.05.1969: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1968 – 21.02.1969: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
88 20.04.1968 – 20.04.1968: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
26.02.1968 – 18.04.1968: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
29.11.1967 – 12.02.1968: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1967 – 19.11.1967: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
87 23.11.1966 – 19.04.1967: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1966 – 06.11.1966: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
86 17.12.1965 – 05.05.1966: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
08.10.1965 – 07.12.1965: 1. þm. RN, S MÁM neðri deild
85 24.11.1964 – 12.05.1965: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1964 – 05.11.1964: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
84 13.11.1963 – 14.05.1964: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1963 – 30.10.1963: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
83 10.10.1962 – 20.04.1963: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
82 27.03.1962 – 18.04.1962: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
10.10.1961 – 13.03.1962: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 3. þm. RN, S MÁM neðri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: þm. Hf, S MÁM neðri deild
Ráðherraembætti:
110 10.10.1987 – 09.10.1988: samgönguráðherra neðri deild
10.10.1987 – 09.10.1988: ráðherra norrænna samstarfsmála
109 10.10.1986 – 09.10.1987: utanríkisráðherra neðri deild
108 24.01.1986 – 09.10.1986: utanríkisráðherra neðri deild
10.10.1985 – 16.10.1985: ráðherra norrænna samstarfsmála neðri deild
10.10.1985 – 16.10.1985: viðskiptaráðherra neðri deild
107 10.10.1984 – 30.07.1985: ráðherra norrænna samstarfsmála neðri deild
10.10.1984 – 30.07.1985: viðskiptaráðherra neðri deild
106 10.10.1983 – 09.10.1984: ráðherra norrænna samstarfsmála neðri deild
10.10.1983 – 09.10.1984: viðskiptaráðherra neðri deild
99 10.10.1977 – 09.10.1978: fjármálaráðherra neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: fjármálaráðherra neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: fjármálaráðherra neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: fjármálaráðherra neðri deild
Formaður nefnda:
95 18.07.1974 – 05.10.1974: sþ. kjörbréfanefnd
91 10.10.1970 – 07.04.1971: neðri deild fjárhagsnefnd
10.10.1970 – 07.04.1971: sþ. kjörbréfanefnd
90 10.10.1969 – 04.05.1970: neðri deild fjárhagsnefnd
10.10.1969 – 04.05.1970: sþ. kjörbréfanefnd
89 10.10.1968 – 17.05.1969: neðri deild fjárhagsnefnd
10.10.1968 – 17.05.1969: sþ. kjörbréfanefnd
88 10.10.1967 – 20.04.1968: neðri deild fjárhagsnefnd
10.10.1967 – 20.04.1968: sþ. kjörbréfanefnd
87 10.10.1966 – 19.04.1967: sþ. kjörbréfanefnd
86 08.10.1965 – 05.05.1966: neðri deild ál
79 21.07.1959 – 16.08.1959: neðri deild fjárhagsnefnd
Forsetaembætti:
91 10.10.1970 – 10.10.1971: forseti Nd. neðri deild
90 10.10.1969 – 09.10.1970: 2. varaforseti Nd. neðri deild
89 10.10.1968 – 09.10.1969: 2. varaforseti Nd. neðri deild
88 10.10.1967 – 09.10.1968: 2. varaforseti Nd. neðri deild