Sigfús J Johnsen - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
86 14.04.1966 – 04.05.1966: 3. þm. SL, S SJJ neðri deild, aðalmaður: Guðlaugur Gíslason
85 06.04.1965 – 20.04.1965: 3. þm. SL, S SJJ neðri deild, aðalmaður: Guðlaugur Gíslason