Willum Þór Þórsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
155 10.09.2024 – : 3. þm. SV, F WÞÞ*
154 09.04.2024 – 09.09.2024: 3. þm. SV, F WÞÞ*
12.09.2023 – 09.04.2024: 3. þm. SV, F WÞÞ*
153 13.09.2022 – 11.09.2023: 3. þm. SV, F WÞÞ*
152 15.02.2022 – 12.09.2022: 3. þm. SV, F WÞÞ*
29.11.2021 – 14.02.2022: 3. þm. SV, F WÞÞ*
25.09.2021 – 28.11.2021: 3. þm. SV, F WÞÞ*
151 03.02.2021 – 24.09.2021: 9. þm. SV, F WÞÞ*
01.10.2020 – 02.02.2021: 9. þm. SV, F WÞÞ*
150 31.08.2020 – 30.09.2020: 9. þm. SV, F WÞÞ*
07.05.2020 – 30.08.2020: 9. þm. SV, F WÞÞ*
10.09.2019 – 06.05.2020: 9. þm. SV, F WÞÞ*
149 19.03.2019 – 09.09.2019: 9. þm. SV, F WÞÞ*
18.03.2019 – 19.03.2019: 9. þm. SV, F WÞÞ*
11.09.2018 – 18.03.2019: 9. þm. SV, F WÞÞ*
148 14.12.2017 – 10.09.2018: 9. þm. SV, F WÞÞ*
28.10.2017 – 14.12.2017: 9. þm. SV, F WÞÞ
145 02.11.2015 – 28.10.2016: 5. þm. SV, F WÞÞ*
19.10.2015 – 02.11.2015: 5. þm. SV, F WÞÞ* með varamann
08.09.2015 – 19.10.2015: 5. þm. SV, F WÞÞ*
144 09.09.2014 – 07.09.2015: 5. þm. SV, F WÞÞ*
143 01.10.2013 – 08.09.2014: 5. þm. SV, F WÞÞ*
142 27.04.2013 – 30.09.2013: 5. þm. SV, F WÞÞ*
Varaþingmaður:
146 30.05.2017 – 01.06.2017: 9. þm. SV, F WÞÞ fyrir Eygló Harðardóttur
20.02.2017 – 27.02.2017: 9. þm. SV, F WÞÞ fyrir Eygló Harðardóttur
Ráðherraembætti:
155 10.09.2024 – : heilbrigðisráðherra
154 09.04.2024 – 09.09.2024: heilbrigðisráðherra
12.09.2023 – 09.04.2024: heilbrigðisráðherra
153 13.09.2022 – 11.09.2023: heilbrigðisráðherra
152 15.02.2022 – 12.09.2022: heilbrigðisráðherra
29.11.2021 – 14.02.2022: heilbrigðisráðherra
Embætti þingflokks:
151 19.01.2021 – 24.09.2021: formaður þingflokks
01.10.2020 – 18.01.2021: varaformaður þingflokks
150 10.09.2019 – 30.09.2020: varaformaður þingflokks
149 11.09.2018 – 09.09.2019: varaformaður þingflokks
148 13.12.2017 – 10.09.2018: varaformaður þingflokks
Formaður nefnda:
151 01.10.2020 – 24.09.2021: fjárlaganefnd
150 10.09.2019 – 30.09.2020: fjárlaganefnd
149 11.09.2018 – 09.09.2019: fjárlaganefnd
148 14.12.2017 – 10.09.2018: fjárlaganefnd
Forsetaembætti:
152 25.09.2021 – 23.11.2021: starfsforseti
151 01.10.2020 – 24.09.2021: 4. varaforseti
150 10.09.2019 – 30.09.2020: 4. varaforseti
149 19.03.2019 – 09.09.2019: 4. varaforseti