Þuríður Pálsdóttir - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
118 28.11.1994 – 12.12.1994: 1. þm. RV, S ÞurP*, aðalmaður: Davíð Oddsson
117 02.03.1994 – 16.03.1994: 13. þm. RV, S ÞurP*, aðalmaður: Lára Margrét Ragnarsdóttir
01.11.1993 – 15.11.1993: 16. þm. RV, S ÞurP*, aðalmaður: Guðmundur Hallvarðsson
116 20.04.1993 – 24.05.1993: 16. þm. RV, S ÞurP*, aðalmaður: Guðmundur Hallvarðsson
04.01.1993 – 10.02.1993: 2. þm. RV, S ÞurP*, aðalmaður: Friðrik Sophusson
16.11.1992 – 30.11.1992: 13. þm. RV, S ÞurP*, aðalmaður: Lára Margrét Ragnarsdóttir
115 21.10.1991 – 03.11.1991: 6. þm. RV, S ÞurP* fyrir Sólveigu Pétursdóttur
07.10.1991 – 21.10.1991: 8. þm. RV, S ÞurP*, aðalmaður: Geir H. Haarde