Benedikt Gröndal - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
104 02.05.1982 – 10.10.1982: 4. þm. RV, A BGr neðri deild
10.10.1981 – 05.04.1982: 4. þm. RV, A BGr neðri deild
103 26.04.1981 – 10.10.1981: 4. þm. RV, A BGr neðri deild
10.10.1980 – 23.03.1981: 4. þm. RV, A BGr neðri deild
102 08.04.1980 – 10.10.1980: 4. þm. RV, A BGr neðri deild
12.12.1979 – 10.03.1980: 4. þm. RV, A BGr neðri deild
101 15.10.1979 – 12.12.1979: 3. þm. RV, A BGr neðri deild
10.10.1979 – 15.10.1979: 3. þm. RV, A BGr neðri deild
100 20.12.1978 – 23.05.1979: 3. þm. RV, A BGr neðri deild
10.10.1978 – 04.12.1978: 3. þm. RV, A BGr neðri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 2. þm. LA, A BGr neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 2. þm. LA, A BGr neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 2. þm. LA, A BGr neðri deild
96 07.05.1975 – 09.10.1975: 2. þm. LA, A BGr neðri deild
29.10.1974 – 02.04.1975: 2. þm. LA, A BGr neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 2. þm. LA, A BGr neðri deild
94 10.10.1973 – 29.06.1974: 8. þm. LA, A BGr neðri deild
93 01.04.1973 – 09.10.1973: 8. þm. LA, A BGr neðri deild
10.10.1972 – 04.03.1973: 8. þm. LA, A BGr neðri deild
92 04.04.1972 – 09.10.1972: 8. þm. LA, A BGr neðri deild
11.10.1971 – 27.02.1972: 8. þm. LA, A BGr neðri deild
91 18.11.1970 – 07.04.1971: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1970 – 04.11.1970: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
89 20.11.1968 – 17.05.1969: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1968 – 06.11.1968: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
88 31.03.1968 – 20.04.1968: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1967 – 12.03.1968: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
87 14.11.1966 – 19.04.1967: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1966 – 10.10.1966: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
86 08.10.1965 – 05.05.1966: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
85 21.03.1965 – 12.05.1965: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
29.11.1964 – 07.03.1965: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1964 – 09.11.1964: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
84 10.10.1963 – 14.05.1964: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
83 21.11.1962 – 20.04.1963: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1962 – 04.11.1962: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
82 28.11.1961 – 18.04.1962: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1961 – 09.11.1961: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
81 23.10.1960 – 29.03.1961: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
10.10.1960 – 22.10.1960: 5. þm. VL, A BGr neðri deild með varamann
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 5. þm. VL, A BGr neðri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: 5. þm. LA, A BGr neðri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: 5. þm. LA, A BGr neðri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: 5. þm. LA, A BGr neðri deild
Ráðherraembætti:
102 12.12.1979 – 08.02.1980: forsætisráðherra neðri deild
12.12.1979 – 08.02.1980: neðri deild
101 15.10.1979 – 12.12.1979: forsætisráðherra neðri deild
10.10.1979 – 12.12.1979: neðri deild
100 10.10.1978 – 09.10.1979: utanríkisráðherra neðri deild
Formaður nefnda:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: neðri deild menntamálanefnd
90 10.10.1969 – 04.05.1970: neðri deild menntamálanefnd
89 10.10.1968 – 17.05.1969: neðri deild menntamálanefnd
88 10.10.1967 – 20.04.1968: neðri deild menntamálanefnd
87 10.10.1966 – 19.04.1967: neðri deild menntamálanefnd
85 10.10.1964 – 12.05.1965: neðri deild menntamálanefnd
84 10.10.1963 – 14.05.1964: neðri deild menntamálanefnd
83 10.10.1962 – 20.04.1963: neðri deild menntamálanefnd
10.10.1962 – 20.04.1963: sþ. allsherjarnefnd
82 10.10.1961 – 18.04.1962: neðri deild menntamálanefnd
10.10.1961 – 18.04.1962: sþ. allsherjarnefnd
81 10.10.1960 – 18.04.1961: neðri deild menntamálanefnd
10.10.1960 – 18.04.1961: sþ. allsherjarnefnd
80 20.11.1959 – 03.06.1960: neðri deild menntamálanefnd
20.11.1959 – 03.06.1960: sþ. allsherjarnefnd
78 10.10.1958 – 15.05.1959: sþ. allsherjarnefnd
77 10.10.1957 – 05.06.1958: sþ. allsherjarnefnd
76 10.10.1956 – 01.06.1957: sþ. allsherjarnefnd
Forsetaembætti:
95 18.07.1974 – 28.10.1974: 2. varaforseti Nd. neðri deild
91 10.10.1970 – 10.10.1971: 1. varaforseti Nd. neðri deild
90 10.10.1969 – 09.10.1970: 1. varaforseti Nd. neðri deild
89 10.10.1968 – 09.10.1969: 1. varaforseti Nd. neðri deild
88 10.10.1967 – 09.10.1968: 1. varaforseti Nd. neðri deild
87 10.10.1966 – 09.10.1967: 1. varaforseti Nd. neðri deild
86 10.10.1965 – 05.05.1966: 1. varaforseti Nd. neðri deild
82 28.11.1961 – 18.04.1962: 1. varaforseti Nd. neðri deild