Bjartmar Guðmundsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
91 18.12.1970 – 07.04.1971: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
10.10.1970 – 29.11.1970: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
90 10.10.1969 – 04.05.1970: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
89 21.12.1968 – 17.05.1969: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
10.10.1968 – 08.12.1968: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
88 20.04.1968 – 20.04.1968: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
03.04.1968 – 03.04.1968: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
18.02.1968 – 19.03.1968: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
10.10.1967 – 24.01.1968: 11. þm. LA, S BGuðm neðri deild
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 8. þm. LA, S BGuðm efri deild
86 01.05.1966 – 05.05.1966: 8. þm. LA, S BGuðm neðri deild
08.10.1965 – 17.04.1966: 8. þm. LA, S BGuðm neðri deild
85 09.05.1965 – 12.05.1965: 8. þm. LA, S BGuðm neðri deild
10.10.1964 – 27.04.1965: 8. þm. LA, S BGuðm neðri deild
84 10.10.1963 – 14.05.1964: 8. þm. LA, S BGuðm neðri deild
83 10.10.1962 – 17.04.1963: 10. þm. LA, S BGuðm neðri deild
82 10.10.1961 – 18.04.1962: 10. þm. LA, S BGuðm efri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 10. þm. LA, S BGuðm neðri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 10. þm. LA, S BGuðm neðri deild
Formaður nefnda:
91 10.10.1970 – 07.04.1971: neðri deild landbúnaðarnefnd
89 10.10.1968 – 17.05.1969: neðri deild landbúnaðarnefnd
88 10.10.1967 – 20.04.1968: neðri deild landbúnaðarnefnd
87 10.10.1966 – 19.04.1967: efri deild landbúnaðarnefnd
86 10.10.1965 – 05.05.1966: efri deild landbúnaðarnefnd
85 10.10.1964 – 12.05.1965: efri deild landbúnaðarnefnd
84 10.10.1963 – 14.05.1964: efri deild landbúnaðarnefnd
83 10.10.1962 – 20.04.1963: efri deild landbúnaðarnefnd
82 10.10.1961 – 18.04.1962: efri deild landbúnaðarnefnd
81 10.10.1960 – 18.04.1961: efri deild landbúnaðarnefnd
80 20.11.1959 – 03.06.1960: efri deild landbúnaðarnefnd
Forsetaembætti:
91 10.10.1970 – 10.10.1971: skrifari Sþ. sþ.
90 10.10.1969 – 09.10.1970: skrifari Sþ. sþ.
89 10.10.1968 – 09.10.1969: skrifari Sþ. sþ.
88 10.10.1967 – 09.10.1968: skrifari Sþ. sþ.
87 10.10.1966 – 09.10.1967: skrifari Ed. efri deild
86 10.10.1965 – 05.05.1966: skrifari Ed. efri deild
82 10.10.1961 – 18.04.1962: skrifari Ed. efri deild