Finnur Torfi Stefánsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 2. þm. LA, A FTS neðri deild
100 30.04.1979 – 23.05.1979: 2. þm. LA, A FTS neðri deild
10.10.1978 – 02.04.1979: 2. þm. LA, A FTS neðri deild