Inga Sæland - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
155 10.09.2024 – : 7. þm. RS, Flf IngS
154 12.09.2023 – 09.09.2024: 7. þm. RS, Flf IngS
153 13.03.2023 – 11.09.2023: 7. þm. RS, Flf IngS
06.03.2023 – 12.03.2023: 7. þm. RS, Flf IngS með varamenn
24.10.2022 – 05.03.2023: 7. þm. RS, Flf IngS
10.10.2022 – 23.10.2022: 7. þm. RS, Flf IngS með varamenn
13.09.2022 – 09.10.2022: 7. þm. RS, Flf IngS
152 16.06.2022 – 12.09.2022: 7. þm. RS, Flf IngS
14.03.2022 – 15.06.2022: 7. þm. RS, Flf IngS með varamenn
10.03.2022 – 14.03.2022: 7. þm. RS, Flf IngS með varamann
02.12.2021 – 09.03.2022: 7. þm. RS, Flf IngS
01.12.2021 – 02.12.2021: 7. þm. RS, Flf IngS
01.12.2021 – 01.12.2021: 7. þm. RS, Flf IngS
25.09.2021 – 01.12.2021: 7. þm. RS, Flf IngS
151 01.10.2020 – 24.09.2021: 8. þm. RS, Flf IngS
150 31.08.2020 – 30.09.2020: 8. þm. RS, Flf IngS
10.09.2019 – 30.08.2020: 8. þm. RS, Flf IngS
149 11.09.2018 – 09.09.2019: 8. þm. RS, Flf IngS
148 05.02.2018 – 10.09.2018: 8. þm. RS, Flf IngS
29.01.2018 – 04.02.2018: 8. þm. RS, Flf IngS með varamann
28.10.2017 – 28.01.2018: 8. þm. RS, Flf IngS
Embætti þingflokks:
151 01.10.2020 – 24.09.2021: varaformaður þingflokks
150 10.09.2019 – 30.09.2020: varaformaður þingflokks
149 07.12.2018 – 09.09.2019: varaformaður þingflokks