Jón Auðunn Jónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
51 15.02.1937 – 20.04.1937: þm. NÍ, S JAJ efri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: þm. NÍ, S JAJ efri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: þm. NÍ, S JAJ efri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: þm. NÍ, S JAJ efri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: þm. NÍ, S JAJ neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: þm. NÍ, S JAJ neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: þm. NÍ, S JAJ neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: þm. NÍ, S JAJ neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: þm. NÍ, S JAJ neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: þm. NÍ, S JAJ neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: þm. NÍ, Í JAJ neðri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: þm. NÍ, Í JAJ neðri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: þm. NÍ, Í JAJ neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: þm. NÍ, Í JAJ neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: þm. NÍ, Bo JAJ neðri deild
35 15.02.1923 – 14.05.1923: þm. NÍ, Sp JAJ neðri deild
34 15.02.1922 – 26.04.1922: þm. Ís, Ut JAJ neðri deild
33 15.02.1921 – 21.05.1921: þm. Ís, Ut JAJ neðri deild
32 05.02.1920 – 01.03.1920: þm. Ís, H JAJ neðri deild
Formaður nefnda:
38 06.02.1926 – 15.05.1926: neðri deild samgöngunefnd
36 15.02.1924 – 07.05.1924: neðri deild samgöngunefnd
33 15.02.1921 – 21.05.1921: neðri deild samgöngunefnd
Forsetaembætti:
51 15.02.1937 – 20.04.1937: skrifari Ed. efri deild
15.02.1937 – 20.04.1937: skrifari Sþ. sþ.
50 15.02.1936 – 09.05.1936: skrifari Ed. efri deild
15.02.1936 – 09.05.1936: skrifari Sþ. sþ.
49 15.02.1935 – 23.12.1935: skrifari Ed. efri deild
15.02.1935 – 23.12.1935: skrifari Sþ. sþ.
48 01.10.1934 – 22.12.1934: skrifari Ed. efri deild
01.10.1934 – 22.12.1934: skrifari Sþ. sþ.
46 15.02.1933 – 03.06.1933: skrifari Sþ. sþ.
45 15.02.1932 – 06.06.1932: skrifari Sþ. sþ.
44 15.07.1931 – 24.08.1931: skrifari Sþ. sþ.
43 14.02.1931 – 14.04.1931: skrifari Sþ. sþ.
42 17.01.1930 – 28.06.1930: skrifari Sþ. sþ.
39 09.02.1927 – 19.05.1927: skrifari Sþ. sþ.
38 06.02.1926 – 15.05.1926: skrifari Sþ. sþ.
37 07.02.1925 – 16.05.1925: skrifari Sþ. sþ.
36 15.02.1924 – 07.05.1924: skrifari Sþ. sþ.
35 15.02.1923 – 14.05.1923: skrifari Sþ. sþ.
33 15.02.1921 – 21.05.1921: skrifari Sþ. sþ.