Jörundur Brynjólfsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
75 08.10.1955 – 29.03.1956: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
66 10.10.1946 – 24.05.1947: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
65 22.07.1946 – 09.10.1946: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
64 01.10.1945 – 29.04.1946: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
63 10.01.1944 – 03.03.1945: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
61 14.11.1942 – 14.04.1943: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
60 04.08.1942 – 09.09.1942: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
55 15.02.1940 – 24.04.1940: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
39 09.02.1927 – 19.05.1927: 1. þm. Ár, F JörB neðri deild
38 06.02.1926 – 15.05.1926: 2. þm. Ár, F JörB neðri deild
37 07.02.1925 – 16.05.1925: 2. þm. Ár, F JörB neðri deild
36 15.02.1924 – 07.05.1924: 2. þm. Ár, F JörB neðri deild
31 01.07.1919 – 27.09.1919: 1. þm. Rv, F JörB neðri deild
30 02.09.1918 – 10.09.1918: 1. þm. Rv, F JörB neðri deild
29 10.02.1918 – 18.07.1918: 1. þm. Rv, F JörB neðri deild
28 02.07.1917 – 17.09.1917: 1. þm. Rv, A JörB neðri deild
27 11.12.1916 – 13.01.1917: 1. þm. Rv, A JörB neðri deild
Formaður nefnda:
72 01.10.1952 – 07.02.1953: neðri deild allsherjarnefnd
01.10.1952 – 07.02.1953: sþ. utanríkismálanefnd
71 01.10.1951 – 25.01.1952: neðri deild allsherjarnefnd
01.10.1951 – 25.01.1952: sþ. utanríkismálanefnd
70 10.10.1950 – 07.03.1951: neðri deild allsherjarnefnd
68 11.10.1948 – 18.05.1949: sþ. allsherjarnefnd
67 01.10.1947 – 24.03.1948: sþ. allsherjarnefnd
50 15.02.1936 – 09.05.1936: neðri deild lm
49 15.02.1935 – 23.12.1935: neðri deild lm
39 09.02.1927 – 19.05.1927: neðri deild allsherjarnefnd
37 07.02.1925 – 16.05.1925: neðri deild menntamálanefnd
Forsetaembætti:
75 08.10.1955 – 29.03.1956: forseti sþ.
74 09.10.1954 – 12.05.1955: forseti sþ.
73 01.10.1953 – 15.04.1954: forseti sþ.
72 01.10.1952 – 07.02.1953: 1. varaforseti Sþ. sþ.
71 01.10.1951 – 25.01.1952: 1. varaforseti Sþ. sþ.
70 10.10.1950 – 07.03.1951: 1. varaforseti Sþ. sþ.
68 11.10.1948 – 18.05.1949: 1. varaforseti Sþ. sþ.
63 10.01.1944 – 03.03.1945: forseti Nd. neðri deild
62 15.04.1943 – 17.12.1943: forseti Nd. neðri deild
59 16.02.1942 – 05.07.1942: forseti Nd. neðri deild
58 13.10.1941 – 21.11.1941: forseti Nd. neðri deild
57 09.07.1941 – 10.07.1941: forseti Nd. neðri deild
56 15.02.1941 – 17.06.1941: forseti Nd. neðri deild
55 15.02.1940 – 24.07.1940: forseti Nd. neðri deild
54 15.02.1939 – 05.01.1940: forseti Nd. neðri deild
53 15.02.1938 – 12.05.1938: forseti Nd. neðri deild
52 09.10.1937 – 22.12.1937: forseti Nd. neðri deild
51 15.02.1937 – 20.04.1937: forseti Nd. neðri deild
50 15.02.1936 – 09.05.1936: forseti Nd. neðri deild
49 15.02.1935 – 23.12.1935: forseti Nd. neðri deild
48 01.10.1934 – 22.12.1934: forseti Nd. neðri deild
47 02.11.1933 – 09.12.1933: forseti Nd. neðri deild
46 15.02.1933 – 03.06.1933: forseti Nd. neðri deild
45 15.02.1932 – 06.06.1932: forseti Nd. neðri deild
44 15.07.1931 – 24.08.1931: forseti Nd. neðri deild
43 14.02.1931 – 14.04.1931: forseti Nd. neðri deild
42 17.01.1930 – 28.06.1930: 1. varaforseti Nd. neðri deild
41 15.02.1929 – 18.05.1929: 2. varaforseti Nd. neðri deild
40 19.01.1928 – 18.04.1928: 2. varaforseti Nd. neðri deild
Aldursforseti (lengst þingseta):
75 08.10.1955 – 29.03.1956: aldursf. neðri deild
08.10.1955 – 29.03.1956: aldursf. sþ.
74 09.10.1954 – 12.05.1955: aldursf. neðri deild
09.10.1954 – 12.05.1955: aldursf. sþ.
73 01.10.1953 – 15.04.1954: aldursf. neðri deild
01.10.1953 – 15.04.1954: aldursf. sþ.
72 01.10.1952 – 07.02.1953: aldursf. neðri deild
01.10.1952 – 07.02.1953: aldursf. sþ.
71 01.10.1951 – 25.01.1952: aldursf. neðri deild
01.10.1951 – 25.01.1952: aldursf. sþ.
69 14.11.1949 – 14.11.1949: aldursf. sþ.
14.11.1949 – 14.11.1949: aldursf. neðri deild
68 11.10.1948 – 18.05.1949: aldursf. neðri deild
67 01.10.1947 – 24.03.1948: aldursf. neðri deild