Karl Kristjánsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
87 10.10.1966 – 19.04.1967: 1. þm. NE, F KK efri deild
86 08.10.1965 – 05.05.1966: 1. þm. NE, F KK efri deild
85 10.10.1964 – 12.05.1965: 1. þm. NE, F KK efri deild
84 10.10.1963 – 14.05.1964: 1. þm. NE, F KK efri deild
83 18.03.1963 – 20.04.1963: 1. þm. NE, F KK efri deild
10.10.1962 – 27.02.1963: 1. þm. NE, F KK efri deild
82 10.10.1961 – 18.04.1962: 1. þm. NE, F KK efri deild
81 10.10.1960 – 29.03.1961: 1. þm. NE, F KK efri deild
80 20.11.1959 – 03.06.1960: 1. þm. NE, F KK efri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: þm. SÞ, F KK efri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: þm. SÞ, F KK efri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: þm. SÞ, F KK efri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: þm. SÞ, F KK efri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: þm. SÞ, F KK efri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: þm. SÞ, F KK efri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: þm. SÞ, F KK efri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: þm. SÞ, F KK efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: þm. SÞ, F KK efri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: þm. SÞ, F KK efri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: þm. SÞ, F KK efri deild
Formaður nefnda:
75 08.10.1955 – 29.03.1956: efri deild allsherjarnefnd
69 14.11.1949 – 17.05.1950: efri deild samgöngumálanefnd
Forsetaembætti:
87 10.10.1966 – 09.10.1967: skrifari Ed. efri deild
86 10.10.1965 – 05.05.1966: skrifari Ed. efri deild
82 10.10.1961 – 18.04.1962: skrifari Ed. efri deild
79 21.07.1959 – 16.08.1959: skrifari Ed. efri deild
78 10.10.1958 – 15.05.1959: 2. varaforseti Sþ. sþ.
10.10.1958 – 15.05.1959: skrifari Ed. efri deild
77 10.10.1957 – 05.06.1958: 2. varaforseti sþ.
10.10.1957 – 05.06.1958: skrifari Ed. efri deild
76 10.10.1956 – 01.06.1957: 2. varaforseti Sþ. sþ.
10.10.1956 – 01.06.1957: skrifari Ed. efri deild
75 08.10.1955 – 29.03.1956: 2. varaforseti Sþ. sþ.
08.10.1955 – 29.03.1956: skrifari Ed. efri deild
74 09.10.1954 – 12.05.1955: 2. varaforseti Sþ. sþ.
09.10.1954 – 12.05.1955: skrifari Ed. efri deild
73 01.10.1953 – 15.04.1954: 2. varaforseti Sþ. sþ.
01.10.1953 – 15.04.1954: skrifari Ed. efri deild
72 01.10.1952 – 07.02.1953: skrifari Ed. efri deild
71 01.10.1951 – 25.01.1952: skrifari Ed. efri deild
70 10.10.1950 – 07.03.1951: skrifari Ed. efri deild
69 14.11.1949 – 17.05.1950: skrifari Ed. efri deild