Pálmi Jónsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
118 25.01.1995 – 08.04.1995: 2. þm. NV, S PJ*
04.10.1994 – 27.12.1994: 2. þm. NV, S PJ*
01.10.1994 – 03.10.1994: 2. þm. NV, S PJ*
117 28.03.1994 – 01.10.1994: 2. þm. NV, S PJ*
01.10.1993 – 14.03.1994: 2. þm. NV, S PJ*
116 08.03.1993 – 30.09.1993: 2. þm. NV, S PJ*
17.08.1992 – 22.02.1993: 2. þm. NV, S PJ*
115 18.11.1991 – 17.08.1992: 2. þm. NV, S PJ*
01.10.1991 – 30.10.1991: 2. þm. NV, S PJ*
114 13.05.1991 – 30.09.1991: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
113 10.10.1990 – 12.05.1991: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
112 10.10.1989 – 09.10.1990: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
111 10.10.1988 – 09.10.1989: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
110 15.03.1988 – 09.10.1988: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
10.10.1987 – 21.02.1988: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
109 10.10.1986 – 09.10.1987: 1. þm. NV, S PJ neðri deild
108 10.10.1985 – 09.10.1986: 1. þm. NV, S PJ neðri deild
107 10.04.1985 – 22.05.1985: 1. þm. NV, S PJ neðri deild
10.10.1984 – 24.03.1985: 1. þm. NV, S PJ neðri deild
106 23.04.1983 – 24.05.1984: 1. þm. NV, S PJ neðri deild
105 11.10.1982 – 22.04.1983: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
104 10.10.1981 – 10.10.1982: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
102 12.12.1979 – 10.10.1980: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
101 10.10.1979 – 12.12.1979: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
100 10.10.1978 – 23.05.1979: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
99 10.10.1977 – 06.05.1978: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
98 11.10.1976 – 09.10.1977: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
97 10.10.1975 – 10.10.1976: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
96 29.10.1974 – 09.10.1975: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
95 30.06.1974 – 28.10.1974: 2. þm. NV, S PJ neðri deild
94 29.10.1973 – 29.06.1974: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
10.10.1973 – 14.10.1973: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
93 05.11.1972 – 09.10.1973: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
10.10.1972 – 10.10.1972: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
92 20.05.1972 – 09.10.1972: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
21.12.1971 – 14.05.1972: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
07.11.1971 – 09.12.1971: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
11.10.1971 – 17.10.1971: 5. þm. NV, S PJ neðri deild
91 25.10.1970 – 07.04.1971: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
10.10.1970 – 10.10.1970: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
90 25.01.1970 – 04.05.1970: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
11.11.1969 – 11.01.1970: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
10.10.1969 – 20.10.1969: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
89 10.10.1968 – 11.05.1969: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
88 17.05.1968 – 09.10.1968: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
20.04.1968 – 20.04.1968: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
01.04.1968 – 15.04.1968: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
10.10.1967 – 18.03.1968: 4. þm. NV, S PJ neðri deild
Ráðherraembætti:
105 11.10.1982 – 21.06.1983: landbúnaðarráðherra neðri deild
104 10.10.1981 – 09.10.1982: landbúnaðarráðherra neðri deild
103 10.10.1980 – 10.10.1981: landbúnaðarráðherra neðri deild
102 08.02.1980 – 10.10.1980: landbúnaðarráðherra neðri deild
Formaður nefnda:
118 01.10.1994 – 08.04.1995: samgöngunefnd
117 01.10.1993 – 01.10.1994: samgöngunefnd
116 17.08.1992 – 30.09.1993: samgöngunefnd
109 10.10.1986 – 09.10.1987: sþ. fjárveitinganefnd
108 10.10.1985 – 09.10.1986: sþ. fjárveitinganefnd
107 10.10.1984 – 10.10.1985: sþ. fjárveitinganefnd
106 10.10.1983 – 09.10.1984: neðri deild allsherjarnefnd
Forsetaembætti:
118 04.10.1994 – 08.04.1995: 6. varaforseti
117 01.10.1993 – 01.10.1994: 6. varaforseti
116 20.08.1992 – 30.09.1993: 6. varaforseti