Pétur Bjarnason - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
132 21.04.2006 – 04.05.2006: 5. þm. NV, Fl PBj, aðalmaður: Guðjón A. Kristjánsson
20.02.2006 – 06.03.2006: 5. þm. NV, Fl PBj, aðalmaður: Guðjón A. Kristjánsson
131 08.11.2004 – 22.11.2004: 5. þm. NV, Fl PBj, aðalmaður: Guðjón A. Kristjánsson
128 18.02.2003 – 06.03.2003: 4. þm. VF, Fl PBj, aðalmaður: Guðjón A. Kristjánsson
04.11.2002 – 18.11.2002: 4. þm. VF, Fl PBj, aðalmaður: Guðjón A. Kristjánsson
126 01.11.2000 – 15.11.2000: 4. þm. VF, Fl PBj, aðalmaður: Guðjón A. Kristjánsson
125 23.03.2000 – 10.04.2000: 4. þm. VF, Fl PBj, aðalmaður: Guðjón A. Kristjánsson
118 01.10.1994 – 15.02.1995: 2. þm. VF, F PBj, aðalmaður: Ólafur Þ. Þórðarson
117 21.03.1994 – 06.04.1994: 2. þm. VF, F PBj, aðalmaður: Ólafur Þ. Þórðarson
116 05.04.1993 – 19.04.1993: 2. þm. VF, F PBj, aðalmaður: Ólafur Þ. Þórðarson
115 30.03.1992 – 27.04.1992: 2. þm. VF, F PB, aðalmaður: Ólafur Þ. Þórðarson
113 05.11.1990 – 19.11.1990: 2. þm. VF, F PB neðri deild, aðalmaður: Ólafur Þ. Þórðarson
112 02.04.1990 – 19.04.1990: 2. þm. VF, F PB neðri deild, aðalmaður: Ólafur Þ. Þórðarson
110 10.10.1987 – 26.10.1987: 2. þm. VF, F PB neðri deild, aðalmaður: Ólafur Þ. Þórðarson