Ragnar Elbergsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Varaþingmaður:
118 01.10.1994 – 24.10.1994: 3. þm. VL, Ab REl, aðalmaður: Jóhann Ársælsson
117 29.11.1993 – 14.12.1993: 3. þm. VL, Ab REl, aðalmaður: Jóhann Ársælsson