Sigmundur Ernir Rúnarsson - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
141 11.09.2012 – 27.04.2013: 7. þm. NA, Sf SER*
140 18.12.2011 – 10.09.2012: 7. þm. NA, Sf SER*
14.12.2011 – 18.12.2011: 7. þm. NA, Sf SER* með varamann
01.10.2011 – 14.12.2011: 7. þm. NA, Sf SER*
139 28.04.2011 – 30.09.2011: 7. þm. NA, Sf SER*
16.04.2011 – 28.04.2011: 7. þm. NA, Sf SER*
13.04.2011 – 16.04.2011: 7. þm. NA, Sf SER* með varamann
25.10.2010 – 13.04.2011: 7. þm. NA, Sf SER*
11.10.2010 – 25.10.2010: 7. þm. NA, Sf SER* með varamann
01.10.2010 – 11.10.2010: 7. þm. NA, Sf SER*
138 01.10.2009 – 30.09.2010: 7. þm. NA, Sf SER*
137 25.04.2009 – 30.09.2009: 7. þm. NA, Sf SER*