Sigríður Á. Andersen - þingsetutímabil og embætti
Ath. skráning kann að vera ófullkomin á þingum fyrir 114. þing.
*) Stjórnarsinni (merkt eftir 114. þing).
Alþingismaður:
151 01.10.2020 – 24.09.2021: 1. þm. RS, S SÁA*
150 30.06.2020 – 30.09.2020: 1. þm. RS, S SÁA*
29.06.2020 – 30.06.2020: 1. þm. RS, S SÁA* með varamann
18.12.2019 – 28.06.2020: 1. þm. RS, S SÁA*
10.12.2019 – 17.12.2019: 1. þm. RS, S SÁA* með varamann
10.09.2019 – 09.12.2019: 1. þm. RS, S SÁA*
149 21.06.2019 – 09.09.2019: 1. þm. RS, S SÁA*
19.06.2019 – 20.06.2019: 1. þm. RS, S SÁA* með varamann
14.03.2019 – 19.06.2019: 1. þm. RS, S SÁA*
11.09.2018 – 14.03.2019: 1. þm. RS, S SÁA*
148 30.11.2017 – 10.09.2018: 1. þm. RS, S SÁA*
28.10.2017 – 30.11.2017: 1. þm. RS, S SÁA
147 12.09.2017 – 27.10.2017: 4. þm. RS, S SÁA*
146 07.04.2017 – 11.09.2017: 4. þm. RS, S SÁA*
06.04.2017 – 07.04.2017: 4. þm. RS, S SÁA* með varamann
08.02.2017 – 06.04.2017: 4. þm. RS, S SÁA*
11.01.2017 – 08.02.2017: 8. þm. RS, S SÁA*
29.10.2016 – 11.01.2017: 8. þm. RS, S SÁA
145 08.09.2015 – 28.10.2016: 7. þm. RS, S SÁA*
144 27.06.2015 – 07.09.2015: 7. þm. RS, S SÁA*
Varaþingmaður:
144 27.04.2015 – 26.06.2015: 4. þm. RS, S SÁA* fyrir Pétur H. Blöndal
20.01.2015 – 27.04.2015: 1. þm. RS, S SÁA* fyrir Hönnu Birnu Kristjánsdóttur
20.01.2015 – 20.01.2015: 1. þm. RS, S SÁA* fyrir Hönnu Birnu Kristjánsdóttur
05.12.2014 – 17.12.2014: 1. þm. RS, S SÁA* fyrir Hönnu Birnu Kristjánsdóttur
143 12.03.2014 – 21.03.2014: 7. þm. RS, S SÁA* fyrir Guðlaug Þór Þórðarson
17.02.2014 – 24.02.2014: 7. þm. RS, S SÁA* fyrir Guðlaug Þór Þórðarson
142 04.07.2013 – 05.07.2013: 1. þm. RS, S SÁA* fyrir Hönnu Birnu Kristjánsdóttur
18.06.2013 – 01.07.2013: 7. þm. RS, S SÁA* fyrir Guðlaug Þór Þórðarson
141 22.03.2013 – 28.03.2013: 2. þm. RS, S SÁA fyrir Ólöfu Nordal
15.12.2012 – 18.01.2013: 2. þm. RS, S SÁA fyrir Ólöfu Nordal
29.10.2012 – 12.11.2012: 2. þm. RS, S SÁA fyrir Ólöfu Nordal
136 13.10.2008 – 27.10.2008: 3. þm. RN, S SÁA*, aðalmaður: Guðfinna S. Bjarnadóttir
Ráðherraembætti:
149 11.09.2018 – 14.03.2019: dómsmálaráðherra
148 30.11.2017 – 10.09.2018: dómsmálaráðherra
28.10.2017 – 30.11.2017: dómsmálaráðherra
147 12.09.2017 – 27.10.2017: dómsmálaráðherra
146 11.01.2017 – 11.09.2017: dómsmálaráðherra
Formaður nefnda:
151 01.10.2020 – 24.09.2021: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
01.10.2020 – 24.09.2021: þingmannanefnd Íslands og ESB
01.10.2020 – 24.09.2021: utanríkismálanefnd
150 21.10.2019 – 30.09.2020: þingmannanefnd Íslands og ESB
18.09.2019 – 30.09.2020: Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins
13.09.2019 – 30.09.2020: utanríkismálanefnd